LOBO LIRA LORENZO
Informe ejecutivo de LOBO LIRA LORENZO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE LOBO LIRA LORENZO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
METALICAS SAN NICOLAS MADRID SL | Administrador Solidario | 08/01/2021 | |
ALUMIFYL ESPAÑA SA | Administrador Mancomunado | 12/12/2011 |
VINCULACIONES DE LOBO LIRA LORENZO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LOBO LIRA LORENZO
Empresa: ALUMIFYL ESPAÑA SA
Administrador Mancomunado
- Lobo Lira Lorenzo
- Rodriguez Diaz Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 102 , F 202, S 8, H M 1997, I/A 10 (06/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-216-28
Empresa: METALICAS SAN NICOLAS COTO SL
Administrador Solidario
- Lobo Lira Lorenzo
- Rodriguez Diaz Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14514 , F 124, S 8, H M 240225, I/A 3 (08/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-9-28
Empresa: ALUMIFYL ESPAÑA SA
Administrador Mancomunado
- Lobo Lira Lorenzo
- Rodriguez Diaz Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 102 , F 201, S 8, H M 1997, I/A 9 (30/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-233-28
Empresa: ALUMIFYL ESPAÑA SA
Administrador Mancomunado
- Lobo Lira Lorenzo
- Rodriguez Diaz Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 102 , F 201, S 8, H M 1997, I/A 8 (12/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-242-28
Información de LOBO LIRA LORENZO
Mostramos los datos de LOBO LIRA LORENZO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LOBO LIRA LORENZO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos