LOBATO BOLAÑOS MANUEL
Informe ejecutivo de LOBATO BOLAÑOS MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE LOBATO BOLAÑOS MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ROTA PIEL SL | Administrador Solidario | 13/02/2009 | 18/01/2013 |
ROTA PIEL SL | Administrador Mancomunado | 30/01/2009 |
VINCULACIONES DE LOBATO BOLAÑOS MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LOBATO BOLAÑOS MANUEL
Empresa: ROTA PIEL SL
Administrador Solidario
- Lobato Bolaños Manuel
- Lobato Sanchez Juan Manuel
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 610 , F 179, S 8, H CA 953, I/A 5 (18/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-18-11
Empresa: ROTA PIEL SL
Administrador Solidario
- Lobato Bolaños Manuel
- Lobato Sanchez Juan Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 610 , F 178, S 8, H CA 953, I/A 4 (13/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-38-11
Empresa: ROTA PIEL SL
Administrador Mancomunado
- Aparicio Marrufo Manuel
- Lobato Bolaños Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 610 , F 178, S 8, H CA 953, I/A 3 (30/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-28-11
Información de LOBATO BOLAÑOS MANUEL
Mostramos los datos de LOBATO BOLAÑOS MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LOBATO BOLAÑOS MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos