LOBATO BARBA JUAN
Informe ejecutivo de LOBATO BARBA JUAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE LOBATO BARBA JUAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RECUPERACIONES SLIM 2020 SL | Socio Unico | 29/10/2015 | |
RECUPERACIONES SLIM 2020 SL | Administrador Unico | 29/10/2015 | |
PORTAPLAST SL | Apoderado | 08/01/2013 |
VINCULACIONES DE LOBATO BARBA JUAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LOBATO BARBA JUAN
Empresa: RECUPERACIONES SLIM 2020 SL
Administrador Unico
- Lobato Barba Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2174 , F 28, S 8, H CA 48762, I/A 1 (29/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-211-11
Empresa: RECUPERACIONES SLIM 2020 SL
Socio Único
- Lobato Barba Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2174 , F 28, S 8, H CA 48762, I/A 1 (29/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-211-11
Empresa: PORTAPLAST SL
Apoderado
- Lobato Barba Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1760 , F 133, S 8, H CA 30708, I/A 4 (08/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-14-11
Empresa: PORTAPLAST SL
Administrador Unico
- Lobato Barba Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1760 , F 133, S 8, H CA 30708, I/A 3 (28/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-172-11
Información de LOBATO BARBA JUAN
Mostramos los datos de LOBATO BARBA JUAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LOBATO BARBA JUAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos