LOAISA ORTEGA EMILIANO MIGUEL
Informe ejecutivo de LOAISA ORTEGA EMILIANO MIGUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE LOAISA ORTEGA EMILIANO MIGUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TALAFRUTAS SL | Administrador Solidario | 22/11/2012 | |
PALETS CARSOVI SL | Administrador Solidario | 23/06/2009 |
VINCULACIONES DE LOAISA ORTEGA EMILIANO MIGUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LOAISA ORTEGA EMILIANO MIGUEL
Empresa: FRUTAS MIGUEL LOAISA SL
Liquidador
- Loaisa Ortega Emiliano Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1442 , F 123, S 8, H TO 29337, I/A 3 (04/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-131-45
Empresa: FRUTAS MIGUEL LOAISA SL
Administrador Solidario
- Loaisa Ortega Emiliano Miguel
- Loaisa Tornero Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1442 , F 123, S 8, H TO 29337, I/A 3 (04/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-131-45
Empresa: TALAFRUTAS SL
Administrador Solidario
- Loaisa Ortega David
- Loaisa Ortega Emiliano Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1315 , F 27, S 8, H TO 23767, I/A 7 (22/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-232-45
Empresa: TALAFRUTAS SL
Administrador Unico
- Loaisa Ortega Emiliano Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1315 , F 27, S 8, H TO 23767, I/A 7 (22/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-232-45
Empresa: TALAFRUTAS SL
Administrador Unico
- Loaisa Ortega Emiliano Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1315 , F 27, S 8, H TO 23767, I/A 5 (11/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-225-45
Empresa: PALETS CARSOVI SL
Administrador Solidario
- Loaisa Ortega Emiliano Miguel
- Rivero Hernandez Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26276 , F 177, S 8, H M 473471, I/A 1 (23/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-124-28
Información de LOAISA ORTEGA EMILIANO MIGUEL
Mostramos los datos de LOAISA ORTEGA EMILIANO MIGUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LOAISA ORTEGA EMILIANO MIGUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos