LLURBA SEGRIA MARIA DEL CARMEN
Informe ejecutivo de LLURBA SEGRIA MARIA DEL CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE LLURBA SEGRIA MARIA DEL CARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ESTEVE TEIJIN HEALTHCARE SL | Apoderado Solidario | 06/03/2018 | |
ESTEVE TEIJIN HEALTHCARE SL | Apoderado Solidario | 02/07/2014 | 21/05/2015 |
ESTEVE PHARMACEUTICALS SA | Apoderado | 03/02/2015 | |
ESTEVE TEIJIN HEALTHCARE ESPAÑA SA | Apoderado Solidario | 11/08/2009 | 27/11/2013 |
ESTEVE TEIJIN HEALTHCARE ESPAÑA SA | Apoderado Solidario | 03/05/2010 | 27/11/2013 |
VINCULACIONES DE LLURBA SEGRIA MARIA DEL CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LLURBA SEGRIA MARIA DEL CARMEN
Empresa: ESTEVE TEIJIN HEALTHCARE SL
Apoderado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45478 , F 83, S 8, H B 383302, I/A 41 (06/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-52-08
Empresa: ESTEVE TEIJIN HEALTHCARE SL
Apoderado Solidario
- Llurba Segria Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44282 , F 46, S 8, H B 383302, I/A 31 (21/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-100-08
Empresa: LABORATORIOS DEL DR ESTEVE SA
Apoderado
- Franco Martinez Candido
- Llurba Segria Maria Del Carmen
- Martinez Cubes Jose Luis
- Mulet Tafalla Antonio
- Rios Dacosta Javier
- Viñas Camprubi Juan
- Viñas Camprubi Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44277 , F 23, S 8, H B 19079, I/A 158 (03/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-28-08
Empresa: ESTEVE TEIJIN HEALTHCARE SL
Apoderado Solidario
- Artes Sanchez Maria Lourdes
- Esteve Cruella Alberto
- Esteve Cruella Antonio
- Faus Santasusana Jordi
- Fina Carreras Carlos
- Fina Carreras Carlos
- Gallart Garcia Gemma
- Gallart Garcia Gemma
- Llurba Segria Maria Del Carmen
- Llurba Segria Maria Del Carmen
- Lujan Villanueva Fuensanta
- Moliner Bernades Xavier
- Muñoz Juan Lluis
- Rafols Ferrer Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43256 , F 209, S 8, H B 383302, I/A 29 (02/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-128-08
Empresa: ESTEVE TEIJIN ESPAÑA SA
Apoderado Solidario
- Gallart Garcia Gemma
- Llurba Segria Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 439 , F 165, S 8, H J 13378, I/A 27 (03/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-89-23
Empresa: OXIMEPLUS SA
Apoderado Solidario
- Gallart Garcia Gemma
- Llurba Segria Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 439 , F 161, S 8, H J 13378, I/A 18 (11/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-158-23
Información de LLURBA SEGRIA MARIA DEL CARMEN
Mostramos los datos de LLURBA SEGRIA MARIA DEL CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LLURBA SEGRIA MARIA DEL CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos