LLUNA GONZALEZ CARLOS TOMAS
Informe ejecutivo de LLUNA GONZALEZ CARLOS TOMAS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE LLUNA GONZALEZ CARLOS TOMAS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ROBOTICS & ADVANCED MACHINE LEARNING SL | Administrador Unico | 24/08/2017 | |
LITTLE CRAFTS SL | Administrador Unico | 07/07/2015 | |
INTER GO TECHNOLOGIES 21TH SL | Apoderado | 11/03/2015 | |
CATHAY BUSINESS RESEARCH SL | Socio Unico | 02/09/2010 | |
CATHAY BUSINESS RESEARCH SL | Administrador Unico | 02/09/2010 | |
INTER LLUNA YACHT SERVICES DE ESPAÑA SL | Socio Unico | 16/02/2009 | |
INTER LLUNA YACHT SERVICES DE ESPAÑA SL | Administrador Unico | 16/02/2009 |
VINCULACIONES DE LLUNA GONZALEZ CARLOS TOMAS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LLUNA GONZALEZ CARLOS TOMAS
Administrador Unico
- Lluna Gonzalez Carlos Tomas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5648, L 4555, F 148, S 8, H MA141068, I/A 1 (24/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-168-29
Empresa: LITTLE CRAFTS SL
Administrador Unico
- Lluna Gonzalez Carlos Tomas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5246, L 4153, F 32, S 8, H MA122035, I/A 3 (07/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-131-29
Empresa: INTER GO TECHNOLOGIES 21TH SL
Apoderado
- Lluna Gonzalez Carlos Tomas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32314 , F 14, S 8, H M 581664, I/A 3 (11/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-54-28
Empresa: INTER-ART WAY SL
Administrador Unico
- Lluna Gonzalez Carlos Tomas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3052 , F 55, S 8, H TF 44499, I/A 3 (02/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-180-38
Empresa: INTER-ART WAY SL
Administrador Solidario
- Lluna Gonzalez Carlos Tomas
- Lluna Gonzalez Tomas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3052 , F 55, S 8, H TF 44499, I/A 3 (02/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-180-38
Empresa: INTER-ART WAY SL
Socio Único
- Lluna Gonzalez Carlos Tomas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3052 , F 54, S 8, H TF 44499, I/A 2 (02/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-180-38
Administrador Unico
- Lluna Gonzalez Carlos Tomas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3085 , F 20, S 8, H TF 45496, I/A 1 (16/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-45-38
Socio Único
- Lluna Gonzalez Carlos Tomas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3085 , F 20, S 8, H TF 45496, I/A 1 (16/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-45-38
Información de LLUNA GONZALEZ CARLOS TOMAS
Mostramos los datos de LLUNA GONZALEZ CARLOS TOMAS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LLUNA GONZALEZ CARLOS TOMAS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos