LLUIS VILLA MAY
Informe ejecutivo de LLUIS VILLA MAY
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE LLUIS VILLA MAY
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CONSTRUCCIONS I SERVEIS AVI SL | Apoderado Solidario | 26/05/2020 | |
AGENCIA AVI BEGUR SL | Apoderado | 26/05/2020 |
VINCULACIONES DE LLUIS VILLA MAY
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LLUIS VILLA MAY
Empresa: AGENCIA AVI BEGUR SL
Apoderado
- Lluis Villa May
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2853 , F 20, S 8, H GI 52765, I/A 4 (26/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-110-17
Empresa: CONSTRUCCIONS I SERVEIS AVI SL
Apoderado Solidario
- Gemma Villa Rodriguez
- Lluis Villa May
- Mireia Villa Rodriguez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 504 , F 129, S 8, H GI 9716, I/A 7 (26/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-110-17
Empresa: AGENCIA AVI BEGUR SL
Administrador Solidario
- Lluis Villa May
- Maria Asuncion Ferrer Colls
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2853 , F 20, S 8, H GI 52765, I/A 3 (13/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-223-17
Empresa: CONSTRUCCIONS I SERVEIS AVI SL
Administrador Unico
- Lluis Villa May
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 504 , F 129, S 8, H GI 9716, I/A 6 (13/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-223-17
Empresa: AGENCIA AVI BEGUR SL
Administrador Solidario
- Lluis Villa May
- Maria Asuncion Ferrer Colls
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2853 , F 19, S 8, H GI 52765, I/A 1 (10/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-15-17
Información de LLUIS VILLA MAY
Mostramos los datos de LLUIS VILLA MAY que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LLUIS VILLA MAY, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos