LLUIS RUIZ AMER
Informe ejecutivo de LLUIS RUIZ AMER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
VINCULACIONES DE LLUIS RUIZ AMER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LLUIS RUIZ AMER
Empresa: BONHELTZ SL
Apoderado
- Lluis Ruiz Amer
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3468 , F 32, S 8, H GI 74063, I/A 2 (18/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-17-17
Empresa: EXPLO-AGRO LES EURES SL
Liquidador
- Lluis Ruiz Amer
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1909 , F 201, S 8, H GI 31767, I/A 7 (12/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-11-17
Empresa: EXPLO-AGRO LES EURES SL
Administrador Unico
- Lluis Ruiz Amer
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1909 , F 200, S 8, H GI 31767, I/A 6 (24/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-209-17
Información de LLUIS RUIZ AMER
Mostramos los datos de LLUIS RUIZ AMER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LLUIS RUIZ AMER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos