LLUIS ROVIRA SILVIA
Informe ejecutivo de LLUIS ROVIRA SILVIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 9
Empresas activas: 8
Cargos inactivos: 11
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE LLUIS ROVIRA SILVIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COLINAS NEGRAS SL | Administrador Unico | 12/03/2024 | |
CIRCE EDICIONES SL | Administrador Unico | 29/11/2023 | |
EDITORIAL OCEANO SL | REPR.143 RRM | 10/11/2023 | |
SILVELIS INMOBLES SL | Administrador Unico | 17/10/2023 | |
SUISRAT COMPANY SL | Administrador Unico | 17/04/2023 | |
NODUL SL | Administrador Solidario | 11/05/2022 | |
ASESORES CULTURALES REUNIDOS SL | Administrador Unico | 14/04/2022 | |
AUMACO SL | Administrador Unico | 13/04/2022 | |
AUMACO SL | Apoderado Solidario | 10/11/2014 |
VINCULACIONES DE LLUIS ROVIRA SILVIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LLUIS ROVIRA SILVIA
Empresa: COLINAS NEGRAS SL
Administrador Unico
- Lluis Rovira Silvia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34816 , F 133, S 8, H B 250899, I/A 5 (12/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-57-08
Empresa: SIJEL SL
Administrador Solidario
- Lluis Rovira Silvia
- Romeu Lluis Patrick Silvestre
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23485 , F 169, S 8, H B 55208, I/A 18 (12/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-241-08
Empresa: ROSNER SL
Administrador Solidario
- Lluis Rovira Silvia
- Romeu Lluis Patrick Silvestre
- Romeu Sendros Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24012 , F 57, S 8, H B 64992, I/A 18 (30/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-233-08
Empresa: CIRCE EDICIONES SL
Administrador Unico
- Lluis Rovira Silvia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34449 , F 207, S 8, H B 55210, I/A 26 (29/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-232-08
Empresa: CIRCE EDICIONES SL
Consejero Delegado
- Lluis Rovira Jorge
- Lluis Rovira Silvia
Consejero
- Lluis Rovira Jorge
- Lluis Rovira Silvia
- Lopez Morandeira Jose Manuel
Presidente
- Lluis Rovira Silvia
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34449 , F 207, S 8, H B 55210, I/A 26 (29/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-232-08
Empresa: EDITORIAL OCEANO SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
REPR.143 RRM
- Lluis Rovira Silvia
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47385 , F 194, S 8, H B 240892, I/A 79 (10/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-219-08
Empresa: EDITORIAL OCEANO SL
Apoderado
Consejero Delegado
- Lluis Rovira Silvia
Consejero
- Lluis Rovira Silvia
REPR.143 RRM
Vicepresidente
- Lluis Rovira Silvia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47385 , F 194, S 8, H B 240892, I/A 79 (10/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-219-08
Empresa: SILVELIS INMOBLES SL
Administrador Unico
- Lluis Rovira Silvia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31399 , F 198, S 8, H B 184089, I/A 9 (17/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-204-08
Empresa: SILVELIS INMOBLES SL
Administrador Solidario
- Lluis Rovira Jorge
- Lluis Rovira Silvia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31399 , F 198, S 8, H B 184089, I/A 9 (17/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-204-08
Empresa: SUISRAT COMPANY SL
Administrador Unico
- Lluis Rovira Silvia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31296 , F 17, S 8, H B 184793, I/A 5 (17/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-77-08
VER MAS ACTOS
Información de LLUIS ROVIRA SILVIA
Mostramos los datos de LLUIS ROVIRA SILVIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LLUIS ROVIRA SILVIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos