LLUIS GARNACHA RIGAU
Informe ejecutivo de LLUIS GARNACHA RIGAU
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE LLUIS GARNACHA RIGAU
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RIGARAU SL | Socio Unico | 16/02/2022 | |
RIGARAU SL | Administrador Solidario | 13/12/2017 |
VINCULACIONES DE LLUIS GARNACHA RIGAU
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LLUIS GARNACHA RIGAU
Empresa: RIGARAU SL
Socio Único
- Lluis Garnacha Rigau
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1179 , F 106, S 8, H GI 1811, I/A 11 (16/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-37-17
Empresa: RIGARAU SL
Administrador Solidario
- Lluis Garnacha Rigau
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1179 , F 106, S 8, H GI 1811, I/A 10 (13/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-241-17
Empresa: ESCORXADOR DE GIRONA SA
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1290 , F 9, S 8, H GI 8426, I/A 26 (01/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-151-17
Empresa: ESCORXADOR DE GIRONA SA
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1290 , F 9, S 8, H GI 8426, I/A 25 (26/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-232-17
Información de LLUIS GARNACHA RIGAU
Mostramos los datos de LLUIS GARNACHA RIGAU que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LLUIS GARNACHA RIGAU, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos