LLUCH ZORRILLA JOAN
Informe ejecutivo de LLUCH ZORRILLA JOAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE LLUCH ZORRILLA JOAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AM68 SICAV | Presidente | 02/10/2012 | |
AM68 SICAV | Consejero | 02/10/2012 |
VINCULACIONES DE LLUCH ZORRILLA JOAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LLUCH ZORRILLA JOAN
Empresa: AM68 SICAV
Consejero
- Camarasa Daranas Montserrat
- Garcia Auñon Antonio
- Lluch Zorrilla Joan
Presidente
- Lluch Zorrilla Joan
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37371 , F 91, S 8, H M 480006, I/A 18 (04/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-48-28
Empresa: AM68 SICAV
Consejero
- Lluch Zorrilla Joan
Presidente
- Lluch Zorrilla Joan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37371 , F 91, S 8, H M 480006, I/A 16 (14/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-245-28
Empresa: AM68 SICAV
Consejero
- Busquets Mares Gloria
- Lluch Zorrilla Joan
- Ruiz Roqueñi Javier
- Zorrilla Pesquer Neus
Presidente
- Lluch Zorrilla Joan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26634 , F 56, S 8, H M 480006, I/A 6 (02/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-198-28
Empresa: AM68 SICAV
Consejero
- Lluch Zorrilla Joan
- Mariana Rams Javier Francisco
Presidente
- Lluch Zorrilla Joan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26634 , F 56, S 8, H M 480006, I/A 6 (02/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-198-28
Empresa: AM68 SICAV
Consejero
- Lluch Zorrilla Joan
Presidente
- Lluch Zorrilla Joan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26634 , F 56, S 8, H M 480006, I/A 5 (26/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-26-28
Información de LLUCH ZORRILLA JOAN
Mostramos los datos de LLUCH ZORRILLA JOAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LLUCH ZORRILLA JOAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos