LLUCH CASANOVAS SANTIAGO
Informe ejecutivo de LLUCH CASANOVAS SANTIAGO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE LLUCH CASANOVAS SANTIAGO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DCG GESTION INTEGRAL DE ALOJAMIENTOS SL | Apoderado Solidario | 03/05/2024 | |
EXPANSION HOSPITALARIA SL | Administrador Solidario | 11/08/2014 |
VINCULACIONES DE LLUCH CASANOVAS SANTIAGO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LLUCH CASANOVAS SANTIAGO
Apoderado Solidario
- Lluch Casanovas Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 49256 , F 143, S 8, H B 614496, I/A 2 (03/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-93-08
Empresa: EXPANSION HOSPITALARIA SL
Administrador Solidario
- Benitez Cobos Eloisa
- Lluch Casanovas Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42731 , F 89, S 8, H B 415614, I/A 2 (11/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-156-08
Empresa: DISTRIBUCIONES MEDICAS SA
Administrador Solidario
- Lluch Bosch Gabriel
- Lluch Casanovas Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26868 , F 38, S 8, H B 110039, I/A 22 (09/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-224-08
Empresa: EXPANSION TEST 40 SL
Administrador Solidario
- Lluch Casanovas Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 840 , F 3, S 8, H L 16188, I/A 3 (22/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-103-25
Empresa: ALFASA SA
Administrador Unico
- Lluch Casanovas Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25797 , F 49, S 8, H B 94990, I/A 13 (31/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-216-08
Empresa: INMOBILIARIA AIXAR SL
Administrador
- Lluch Casanovas Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24942 , F 92, S 8, H B 81274, I/A 6 (13/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-182-08
Información de LLUCH CASANOVAS SANTIAGO
Mostramos los datos de LLUCH CASANOVAS SANTIAGO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LLUCH CASANOVAS SANTIAGO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos