LLUC CIURANA GARCIA
Informe ejecutivo de LLUC CIURANA GARCIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE LLUC CIURANA GARCIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TRANSPORTS ALIMENTARIS COMARCALS SL | Socio Unico | 25/10/2017 | |
TRANSPORTS ALIMENTARIS COMARCALS SL | Administrador Unico | 25/10/2017 |
VINCULACIONES DE LLUC CIURANA GARCIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LLUC CIURANA GARCIA
Empresa: SOLUCIONS INTEGRALS PRONET SL
Administrador Solidario
- Lluc Ciurana Garcia
- Marcos Ciurana Garcia
- Sandra Ciurana Garcia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2940 , F 216, S 8, H GI 55661, I/A 2 (16/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-161-17
Empresa: BRUIXA BANYOLINA SL
Administrador Solidario
- Lluc Ciurana Garcia
- Marcos Ciurana Garcia
- Sandra Ciurana Garcia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2692 , F 93, S 8, H GI 47157, I/A 4 (14/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-160-17
Empresa: TRANSPORTS ALIMENTARIS COMARCALS SL
Administrador Unico
- Lluc Ciurana Garcia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3158 , F 119, S 8, H GI 62820, I/A 2 (25/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-209-17
Empresa: TRANSPORTS ALIMENTARIS COMARCALS SL
Nuevo Socio Único
- Lluc Ciurana Garcia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3158 , F 119, S 8, H GI 62820, I/A 2 (25/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-209-17
Empresa: SOLUCIONS INTEGRALS PRONET SL
Administrador Solidario
- Lluc Ciurana Garcia
- Marcos Ciurana Garcia
- Sandra Ciurana Garcia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2940 , F 216, S 8, H GI 55661, I/A 1 (13/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-180-17
Empresa: BRUIXA BANYOLINA SL
Administrador Solidario
- Lluc Ciurana Garcia
- Marcos Ciurana Garcia
- Sandra Ciurana Garcia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2692 , F 92, S 8, H GI 47157, I/A 2 (06/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-137-17
Información de LLUC CIURANA GARCIA
Mostramos los datos de LLUC CIURANA GARCIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LLUC CIURANA GARCIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos