LLORIAN MEDIAVILLA MARIA DEL CARMEN
Informe ejecutivo de LLORIAN MEDIAVILLA MARIA DEL CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE LLORIAN MEDIAVILLA MARIA DEL CARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
JOMPA 2001 SL | Administrador Unico | 08/02/2012 | 09/03/2017 |
LAPHYSAN SA | Administrador Unico | 26/01/2009 | 13/10/2015 |
JOMPA 2001 SL | Administrador Mancomunado | 08/02/2012 |
VINCULACIONES DE LLORIAN MEDIAVILLA MARIA DEL CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LLORIAN MEDIAVILLA MARIA DEL CARMEN
Empresa: JOMPA 2001 SL
Administrador Unico
- Llorian Mediavilla Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12448 , F 159, S 8, H M 198158, I/A 4 (09/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-54-28
Empresa: LAPHYSAN SA
Administrador Unico
- Llorian Mediavilla Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19947 , F 96, S 8, H M 351791, I/A 8 (13/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-202-28
Empresa: LAPHYSAN SA
Administrador Unico
- Llorian Mediavilla Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19947 , F 96, S 8, H M 351791, I/A 7 (20/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-248-28
Empresa: JOMPA 2001 SL
Administrador Unico
- Llorian Mediavilla Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12448 , F 159, S 8, H M 198158, I/A 3 (08/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-35-28
Empresa: JOMPA 2001 SL
Administrador Mancomunado
- Llorian Mediavilla Maria Del Carmen
- Rubio Merinero Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12448 , F 159, S 8, H M 198158, I/A 3 (08/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-35-28
Empresa: LAPHYSAN SA
Administrador Unico
- Llorian Mediavilla Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19947 , F 96, S 8, H M 351791, I/A 5 (26/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-23-28
Información de LLORIAN MEDIAVILLA MARIA DEL CARMEN
Mostramos los datos de LLORIAN MEDIAVILLA MARIA DEL CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LLORIAN MEDIAVILLA MARIA DEL CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos