LLORET MARTINEZ PILAR
Informe ejecutivo de LLORET MARTINEZ PILAR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE LLORET MARTINEZ PILAR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NAO ASSET MANAGEMENT E.S.G. S.G.I.I.C. SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 09/07/2024 | |
NAO ASSET MANAGEMENT E.S.G. S.G.I.I.C. SA | Apoderado | 09/08/2021 | |
NAO ASSET MANAGEMENT E.S.G. S.G.I.I.C. SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 30/07/2018 |
VINCULACIONES DE LLORET MARTINEZ PILAR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LLORET MARTINEZ PILAR
Apoderado Mancomunado Solidario
- Lloret Martinez Pilar
- Prats Ripoll Eva
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H V 182585, I/A 20 (09/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-136-46
Apoderado Mancomunado Solidario
- Lloret Martinez Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H V 182585, I/A 18 (20/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-100-46
Empresa: ADABAR INVERSIONES SICAV
Consejero Delegado Solidario
- Lloret Martinez Pilar
Consejero
- Lloret Martinez Pilar
Presidente
- Lloret Martinez Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33741 , F 71, S 8, H M 298022, I/A 29 (01/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-195-28
Apoderado
- Lloret Martinez Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10517, L 7798, F 25, S 8, H V 182585, I/A 9 (09/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-156-46
Empresa: ADABAR INVERSIONES SICAV
Consejero Delegado Solidario
- Lloret Martinez Pilar
Consejero
- Lloret Martinez Pilar
Presidente
- Lloret Martinez Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33741 , F 70, S 8, H M 298022, I/A 28 (05/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-154-28
Apoderado Mancomunado Solidario
- Cano Escoriaza Pablo
- Lloret Martinez Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10517, L 7798, F 21, S 8, H V 182585, I/A 2 (30/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-150-46
Empresa: ADABAR INVERSIONES SICAV
Auditor
Consejero
- Lloret Martinez Pilar
- Lopez Rosello Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33741 , F 67, S 8, H M 298022, I/A 21 (10/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-200-28
Empresa: ADABAR INVERSIONES SICAV
Consejero Delegado Solidario
- Lloret Martinez Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33741 , F 67, S 8, H M 298022, I/A 21 (10/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-200-28
Empresa: ADABAR INVERSIONES SICAV
Consejero Delegado
- Lloret Martinez Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17370 , F 133, S 8, H M 298022, I/A 18 (27/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-102-28
Empresa: ADABAR INVERSIONES SICAV
Consejero
- Carrascosa Montoya Antonio
- Lloret Martinez Pilar
- Lopez Rosello Ignacio
Presidente
- Lloret Martinez Pilar
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17370 , F 132, S 8, H M 298022, I/A 16 (04/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-197-28
Información de LLORET MARTINEZ PILAR
Mostramos los datos de LLORET MARTINEZ PILAR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LLORET MARTINEZ PILAR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos