LLORET GIL MARIA ROSARIO
Informe ejecutivo de LLORET GIL MARIA ROSARIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE LLORET GIL MARIA ROSARIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GOMIDEFA PROMOCIONES INMOBILIARIAS DE CASTELLON SL | Liquidador | 17/07/2019 | 17/07/2019 |
GOMIDEFA PROMOCIONES INMOBILIARIAS DE CASTELLON SL | Administrador Unico | 24/04/2009 | 17/07/2019 |
POLIGONO INDUSTRIAL PINELLA SL | Administrador Unico | 05/07/2010 | 17/12/2012 |
VINCULACIONES DE LLORET GIL MARIA ROSARIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LLORET GIL MARIA ROSARIO
Liquidador
- Lloret Gil Maria Rosario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1393, L 955, F 10, S 8, H CS 27528, I/A 6 (17/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-147-12
Administrador Unico
- Lloret Gil Maria Rosario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1393, L 955, F 10, S 8, H CS 27528, I/A 6 (17/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-147-12
Empresa: POLIGONO INDUSTRIAL PINELLA SL
Administrador Unico
- Lloret Gil Maria Rosario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1543, L 1105, F 99, S 8, H CS 32282, I/A 2 (17/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-245-12
Empresa: POLIGONO INDUSTRIAL PINELLA SL
Administrador Unico
- Lloret Gil Maria Rosario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1543, L 1105, F 98, S 8, H CS 32282, I/A 1 (05/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-137-12
Administrador Unico
- Lloret Gil Maria Rosario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1393, L 955, F 10, S 8, H CS 27528, I/A 4 (24/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-83-12
Información de LLORET GIL MARIA ROSARIO
Mostramos los datos de LLORET GIL MARIA ROSARIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LLORET GIL MARIA ROSARIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos