LLORET CALERO MANUEL
Informe ejecutivo de LLORET CALERO MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE LLORET CALERO MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MANSERPOOL SL | Administrador Unico | 22/12/2022 | |
ASESFIN JURIDICA SL | Administrador Unico | 30/07/2012 |
VINCULACIONES DE LLORET CALERO MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LLORET CALERO MANUEL
Empresa: MANSERPOOL SL
Administrador Unico
- Lloret Calero Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35724 , F 52, S 8, H M 641969, I/A 3 (22/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-247-28
Empresa: MANSERPOOL SL
Administrador Mancomunado
- Lloret Calero Manuel
- Rey Mayor Ivan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35724 , F 52, S 8, H M 641969, I/A 3 (22/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-247-28
Empresa: MANSERPOOL SL
Administrador Mancomunado
- Lloret Calero Manuel
- Rey Mayor Ivan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35724 , F 51, S 8, H M 641969, I/A 2 (08/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-155-28
Empresa: MANSERPOOL SL
Administrador Solidario
- Jimenez Martin Guillermo
- Lloret Calero Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35724 , F 51, S 8, H M 641969, I/A 2 (08/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-155-28
Empresa: MANSERPOOL SL
Administrador Solidario
- Jimenez Martin Guillermo
- Lloret Calero Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35724 , F 50, S 8, H M 641969, I/A 1 (09/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-54-28
Empresa: ASESFIN JURIDICA SL
Administrador Unico
- Lloret Calero Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23223 , F 154, S 8, H M 416208, I/A 3 (30/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-153-28
Información de LLORET CALERO MANUEL
Mostramos los datos de LLORET CALERO MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LLORET CALERO MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos