LLORENTE RAMOS-IZQUIERDO JOSE
Informe ejecutivo de LLORENTE RAMOS-IZQUIERDO JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE LLORENTE RAMOS-IZQUIERDO JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GRUPO ALMA GESTION DE PATRIMONIOS SL | Administrador Unico | 26/06/2015 | 21/06/2016 |
NERTA GESTION Y DESARROLLO SL | Administrador Unico | 16/01/2015 | 21/06/2016 |
SOTOM CONSULTING SL | Administrador Solidario | 26/11/2013 | |
MEDIA FORMACION SL | Administrador Unico | 16/07/2009 | 03/05/2010 |
VINCULACIONES DE LLORENTE RAMOS-IZQUIERDO JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LLORENTE RAMOS-IZQUIERDO JOSE
Empresa: GRUPO VISTAPISO SL
Administrador Unico
- Llorente Ramos-izquierdo Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33624 , F 66, S 8, H M 605251, I/A 2 (21/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-122-28
Empresa: NERTA GESTION Y DESARROLLO SL
Administrador Unico
- Llorente Ramos-izquierdo Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31347 , F 136, S 8, H M 564274, I/A 4 (21/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-122-28
Empresa: GRUPO VISTAPISO SL
Administrador Unico
- Llorente Ramos-izquierdo Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33624 , F 64, S 8, H M 605251, I/A 1 (26/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-125-28
Empresa: NERTA GESTION Y DESARROLLO SL
Administrador Unico
- Llorente Ramos-izquierdo Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31347 , F 136, S 8, H M 564274, I/A 3 (16/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-20-28
Empresa: SOTOM CONSULTING SL
Administrador Solidario
- Llorente Ramos-izquierdo Jose
- Sanchez Blocona Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27942 , F 170, S 8, H M 503634, I/A 4 (26/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-232-28
Empresa: MEDIA FORMACION SL
Administrador Unico
- Llorente Ramos-izquierdo Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3562, L 3562, F 91, S 8, H PO 48150, I/A 2 (03/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-89-36
Empresa: MEDIA FORMACION SL
Administrador Unico
- Llorente Ramos-izquierdo Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3562, L 3562, F 90, S 8, H PO 48150, I/A 1 (16/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-142-36
Información de LLORENTE RAMOS-IZQUIERDO JOSE
Mostramos los datos de LLORENTE RAMOS-IZQUIERDO JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LLORENTE RAMOS-IZQUIERDO JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos