LLORENTE PASCUAL JUAN
Informe ejecutivo de LLORENTE PASCUAL JUAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE LLORENTE PASCUAL JUAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ANGONZALSA SICAV | Presidente | 03/08/2009 | |
ANGONZALSA SICAV | Consejero | 03/08/2009 |
VINCULACIONES DE LLORENTE PASCUAL JUAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LLORENTE PASCUAL JUAN
Empresa: ANGONZALSA SICAV
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 281873, I/A 28 (19/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-186-28
Empresa: ANGONZALSA SICAV
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16546 , F 109, S 8, H M 281873, I/A 23 (03/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-173-28
Empresa: ANGONZALSA SICAV
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16546 , F 107, S 8, H M 281873, I/A 17 (31/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-149-28
Empresa: ANGONZALSA SICAV
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16546 , F 105, S 8, H M 281873, I/A 12 (03/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-152-28
Información de LLORENTE PASCUAL JUAN
Mostramos los datos de LLORENTE PASCUAL JUAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LLORENTE PASCUAL JUAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos