LLORENTE IBAÑEZ JUAN CARLOS
Informe ejecutivo de LLORENTE IBAÑEZ JUAN CARLOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 9
Empresas activas: 9
Cargos inactivos: 57
Empresas inactivas: 34
CARGOS DE LLORENTE IBAÑEZ JUAN CARLOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EXPERIENCIA NOMADA SL | Administrador Unico | 21/04/2023 | |
BAR Y OCIO SL | Administrador Unico | 28/10/2022 | |
LLOYBA SA | Administrador Solidario | 07/05/2021 | |
GENTE EN MADRID SL | Administrador Unico | 03/11/2020 | |
GUADALMAN SL | Administrador Unico | 30/10/2020 | |
ANARE SA | Administrador Unico | 17/07/2013 | |
INAMAR SA | Administrador Unico | 15/07/2013 | |
COSVILLA SA | Administrador Unico | 09/07/2013 | |
GRUPO DE INFORMACION GENTE SL | Administrador Unico | 19/06/2013 |
VINCULACIONES DE LLORENTE IBAÑEZ JUAN CARLOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LLORENTE IBAÑEZ JUAN CARLOS
Empresa: ALOJA BOOK SL
Administrador Unico
- Llorente Ibañez Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 395223, I/A 7 (13/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-161-28
Empresa: BARES Y TABERNAS SL
Administrador Unico
- Llorente Ibañez Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 177011, I/A 9 (12/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-117-28
Empresa: INAMAR SA
Administrador Unico
- Llorente Ibañez Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18188 , F 162, S 8, H M 23348, I/A 20 (13/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-180-28
Empresa: ANARE SA
Administrador Unico
- Llorente Ibañez Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3120 , F 223, S 8, H Z 2457, I/A 13 (11/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-158-50
Empresa: LIMPIEZAS HIPERCLEAN SL
Administrador Unico
- Llorente Ibañez Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44858 , F 156, S 8, H M 789751, I/A 3 (13/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-94-28
Empresa: EXPERIENCIA NOMADA SL
Administrador Unico
- Llorente Ibañez Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 808, L 599, F 170, S 8, H BU 19312, I/A 1 (21/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-80-09
Empresa: BAR Y OCIO SL
Administrador Unico
- Llorente Ibañez Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 778, L 569, F 220, S 8, H BU 18410, I/A 2 (28/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-211-09
Empresa: GENTE GESTION DE MEDIOS SL
Administrador Unico
- Llorente Ibañez Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 579, L 370, F 125, S 8, H BU 12362, I/A 6 (21/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-206-09
Empresa: PROCODE TECNOLOGIAS SL
Administrador Solidario
- Llorente Ibañez Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 568, L 359, F 12, S 8, H BU 11966, I/A 4 (22/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-144-09
Empresa: NOTICIAS DE SEGOVIA SL
Administrador Unico
- Llorente Ibañez Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 532, L 323, F 140, S 8, H BU 10870, I/A 5 (16/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-139-09
VER MAS ACTOS
Información de LLORENTE IBAÑEZ JUAN CARLOS
Mostramos los datos de LLORENTE IBAÑEZ JUAN CARLOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LLORENTE IBAÑEZ JUAN CARLOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos