LLORENTE GARCIA OCHOA ROBERTO
Informe ejecutivo de LLORENTE GARCIA OCHOA ROBERTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE LLORENTE GARCIA OCHOA ROBERTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALGENAVES SL | Administrador Solidario | 06/09/2016 | |
SUMINISTROS INDUSTRIALES SUMSER SA | Administrador Solidario | 07/12/2012 |
VINCULACIONES DE LLORENTE GARCIA OCHOA ROBERTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LLORENTE GARCIA OCHOA ROBERTO
Empresa: SUMINISTROS INDUSTRIALES SUMSER SA
Administrador Solidario
- Llorente Garcia-ochoa Jose Luis
- Llorente Garcia Ochoa Roberto
- Llorente Garcia Ochoa Sonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 33680, I/A 14 (21/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-187-28
Empresa: SUMINISTROS INDUSTRIALES SUMSER SA
Administrador Solidario
- Llorente Garcia-ochoa Jose Luis
- Llorente Garcia Ochoa Roberto
- Llorente Garcia Ochoa Sonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16982 , F 206, S 8, H M 33680, I/A 13 (24/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-211-28
Empresa: ALGENAVES SL
Administrador Solidario
- Llorente Garcia-ochoa Jose Luis
- Llorente Garcia Ochoa Roberto
- Llorente Garcia Ochoa Sonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1790 , F 174, S 8, H M 32333, I/A 10 (06/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-177-28
Empresa: SUMINISTROS INDUSTRIALES SUMSER SA
Administrador Solidario
- Llorente Garcia-ochoa Jose Luis
- Llorente Garcia Ochoa Roberto
- Llorente Garcia Ochoa Sonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16982 , F 203, S 8, H M 33680, I/A 11 (07/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-240-28
Información de LLORENTE GARCIA OCHOA ROBERTO
Mostramos los datos de LLORENTE GARCIA OCHOA ROBERTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LLORENTE GARCIA OCHOA ROBERTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos