LLORENTE CASADO MARIA JESUS
Informe ejecutivo de LLORENTE CASADO MARIA JESUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE LLORENTE CASADO MARIA JESUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NUT CONSULTING SL | Consejero | 01/08/2024 | |
PRODWARE RETAIL COMPETENCE CENTER SA | Consejero | 29/01/2018 | |
PRODWARE SPAIN SA | Apoderado Solidario | 17/03/2011 |
VINCULACIONES DE LLORENTE CASADO MARIA JESUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LLORENTE CASADO MARIA JESUS
Empresa: NUT CONSULTING SL
Consejero Delegado
Consejero
- Bullon Marin Maria Angeles
- Llorente Casado Maria Jesus
- Sanchez Santa Cecilia Jose Maria
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H VA 20908, I/A 9 (01/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-151-47
Empresa: PRODWARE RETAIL COMPETENCE CENTER SA
Consejero
- Conrard Alain Gaston Paul
- Llorente Casado Maria Jesus
- Sanchez Santa Cecilia Jose Maria
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44133 , F 146, S 8, H M 778295, I/A 3 (27/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-46-28
Empresa: PRODWARE RETAIL COMPETENCE CENTER SA
Consejero
- Aguilera Jimenez Maria
- Conrard Alain Gaston Paul
- Cortes Rodriguez Jose Rafael
- Llorente Casado Maria Jesus
- Sanchez Santa Cecilia Jose Maria
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1651 , F 33, S 8, H GR 51002, I/A 1 (29/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-25-18
Empresa: PRODWARE SPAIN SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
- Llorente Casado Maria Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5495 , F 68, S 8, H BI 20586, I/A 68 (14/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-76-48
Empresa: QURIUS SPAIN SA
Apoderado Solidario
- Larrasquitu Saenz Pedro
- Llorente Casado Maria Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5134 , F 178, S 8, H BI 20586, I/A 56 (17/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-65-48
Información de LLORENTE CASADO MARIA JESUS
Mostramos los datos de LLORENTE CASADO MARIA JESUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LLORENTE CASADO MARIA JESUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos