LLORENS RUBIO SERGIO JOSE
Informe ejecutivo de LLORENS RUBIO SERGIO JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE LLORENS RUBIO SERGIO JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
OLIVE TREE VENTURES SL | Apoderado | 05/04/2021 | |
PREDICTIFY SOLUTIONS SL | Administrador Solidario | 16/03/2020 | |
JOIFI LABS SL | Presidente | 30/05/2017 | |
JOIFI LABS SL | Consejero | 30/05/2017 | |
WOPP 21 SL | Apoderado | 19/06/2012 |
VINCULACIONES DE LLORENS RUBIO SERGIO JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LLORENS RUBIO SERGIO JOSE
Empresa: OLIVE TREE VENTURES SL
Apoderado
- Llorens Rubio Sergio Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35603 , F 152, S 8, H M 639884, I/A 6 (05/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-67-28
Empresa: OLIVE TREE VENTURES SL
Administrador Unico
- Llorens Rubio Sergio Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35603 , F 152, S 8, H M 639884, I/A 5 (25/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-62-28
Empresa: PREDICTIFY SOLUTIONS SL
Administrador Solidario
- Correa Requena Nehomar Antonio
- Llorens Rubio Sergio Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40379 , F 1, S 8, H M 717281, I/A 1 (16/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-57-28
Empresa: JOIFI LABS SL
Consejero Delegado
Consejero
- Colomer Flores Miguel Antonio
- Correa Requena Nehomar Antonio
- Llorens Rubio Sergio Jose
Presidente
- Llorens Rubio Sergio Jose
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36032 , F 120, S 8, H M 647467, I/A 1 (30/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-107-28
Empresa: WOPP 21 SL
Consejero
- Llorens Rubio Sergio Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5589 , F 83, S 8, H SE 94865, I/A 4 (13/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-56-41
Empresa: WOPP 21 SL
Apoderado
- Gonzalez Finat Roncero Borja
- Llorens Rubio Sergio Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29295 , F 66, S 8, H M 527311, I/A 3 (19/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-123-28
Empresa: WOPP 21 SL
Consejero Delegado
Consejero
- Gonzalez-aleman Calleja Begoña
- Gonzalez Finat Roncero Borja
- Llorens Rubio Sergio Jose
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29295 , F 63, S 8, H M 527311, I/A 2 (19/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-123-28
Empresa: THE HAPPY NS NETWORK SL
Administrador Unico
- Llorens Rubio Sergio Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24642 , F 65, S 8, H M 443545, I/A 3 (07/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-13-28
Información de LLORENS RUBIO SERGIO JOSE
Mostramos los datos de LLORENS RUBIO SERGIO JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LLORENS RUBIO SERGIO JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos