LLORDEN ROMERO RICARDO
Informe ejecutivo de LLORDEN ROMERO RICARDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
VINCULACIONES DE LLORDEN ROMERO RICARDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LLORDEN ROMERO RICARDO
Empresa: WIFIDOM SL
Consejero
Representante
- Llorden Romero Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36576 , F 80, S 8, H M 656650, I/A 3 (21/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-100-28
Empresa: LETS & NATS SL
Administrador Solidario
- Fernandez Polo Maria Angeles
- Llorden Romero Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17171 , F 23, S 8, H M 294140, I/A 8 (03/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-8-28
Empresa: BLACK BOX COMUNICACIONES SA
Apoderado Mancomunado
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32725 , F 136, S 8, H M 42034, I/A 35 (13/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-203-28
Empresa: LETS CONSULT SL
Administrador Unico
- Llorden Romero Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24064 , F 81, S 8, H M 432295, I/A 3 (14/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-36-28
Empresa: WIFIDOM SL
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
REPR.143 RRM
- Llorden Romero Ricardo
- Martinez Rubio Leticia
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35698 , F 89, S 8, H B 276856, I/A 5 (10/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-158-08
Información de LLORDEN ROMERO RICARDO
Mostramos los datos de LLORDEN ROMERO RICARDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LLORDEN ROMERO RICARDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos