LLORCA DE BARRIO FERNANDO JESUS
Informe ejecutivo de LLORCA DE BARRIO FERNANDO JESUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE LLORCA DE BARRIO FERNANDO JESUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ANFEREGUERA SL | Socio Unico | 03/09/2020 | |
ANFEREGUERA SL | Administrador Unico | 03/09/2020 | |
VISAN 360 SL | Administrador Unico | 23/07/2019 |
VINCULACIONES DE LLORCA DE BARRIO FERNANDO JESUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LLORCA DE BARRIO FERNANDO JESUS
Empresa: WEDOCTOR GLOBAL CARE SL
Administrador Solidario
- Iglesias Antelo Gonzalo
- Llorca De Barrio Fernando Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4153 , F 103, S 8, H AS 48679, I/A 16 (04/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-180-33
Empresa: ANFEREGUERA SL
Administrador Unico
- Llorca De Barrio Fernando Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4408 , F 177, S 8, H AS 56698, I/A 1 (03/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-177-33
Empresa: ANFEREGUERA SL
Socio Único
- Llorca De Barrio Fernando Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4408 , F 177, S 8, H AS 56698, I/A 1 (03/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-177-33
Empresa: WEDOCTOR GLOBAL CARE SL
Administrador Solidario
- Llorca De Barrio Fernando Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4153 , F 103, S 8, H AS 48679, I/A 14 (30/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-26-33
Empresa: VISAN 360 SL
Administrador Unico
- Llorca De Barrio Fernando Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4361 , F 120, S 8, H AS 55453, I/A 1 (23/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-144-33
Empresa: WEDOCTOR GLOBAL CARE SL
Administrador Solidario
- Llorca De Barrio Fernando Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4153 , F 72, S 8, H AS 48679, I/A 13 (03/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-89-33
Empresa: WEDOCTOR GLOBAL CARE SL
Administrador Solidario
- Iglesias Antelo Gonzalo
- Llorca De Barrio Fernando Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4153 , F 65, S 8, H AS 48679, I/A 1 (22/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-187-33
Información de LLORCA DE BARRIO FERNANDO JESUS
Mostramos los datos de LLORCA DE BARRIO FERNANDO JESUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LLORCA DE BARRIO FERNANDO JESUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos