LLOPIS UBEDA MIGUEL ANGEL
Informe ejecutivo de LLOPIS UBEDA MIGUEL ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE LLOPIS UBEDA MIGUEL ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BLONG GLOBAL PROPERTY SL | Administrador Unico | 22/08/2024 | |
CIVITAS HOMES & INVESTMENTS SL | Administrador Unico | 23/11/2022 | |
CIVITAS HOMES & INVESTMENTS SL | Socio Unico | 23/11/2022 | |
MIDEO TV SL | Socio Unico | 27/11/2014 | |
MIDEO TV SL | Administrador Unico | 27/11/2014 |
VINCULACIONES DE LLOPIS UBEDA MIGUEL ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LLOPIS UBEDA MIGUEL ANGEL
Empresa: BLONG GLOBAL PROPERTY SL
Administrador Unico
- Llopis Ubeda Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 831601, I/A 1 (22/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-166-28
Empresa: CIVITAS HOMES & INVESTMENTS SL
Administrador Unico
- Llopis Ubeda Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11265, L 8543, F 38, S 8, H V 207464, I/A 1 (23/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-229-46
Empresa: CIVITAS HOMES & INVESTMENTS SL
Socio Único
- Llopis Ubeda Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11265, L 8543, F 38, S 8, H V 207464, I/A 1 (23/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-229-46
Empresa: LA VIRGEN SANTA SL
Liquidador Unico
- Llopis Ubeda Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10532, L 7813, F 117, S 8, H V 183104, I/A 2 (18/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-246-46
Empresa: LA VIRGEN SANTA SL
Administrador Solidario
- Gutierrez Perez Pablo
- Llopis Ubeda Miguel Angel
Liquidador Unico
- Llopis Ubeda Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10532, L 7813, F 117, S 8, H V 183104, I/A 2 (18/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-246-46
Empresa: LA VIRGEN SANTA SL
Administrador Solidario
- Gutierrez Perez Pablo
- Llopis Ubeda Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10532, L 7813, F 173, S 8, H V 183104, I/A 1 (25/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-147-46
Empresa: MIDEO TV SL
Administrador Unico
- Llopis Ubeda Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9877, L 7159, F 188, S 8, H V 162366, I/A 1 (27/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-232-46
Empresa: MIDEO TV SL
Socio Único
- Llopis Ubeda Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9877, L 7159, F 188, S 8, H V 162366, I/A 1 (27/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-232-46
Información de LLOPIS UBEDA MIGUEL ANGEL
Mostramos los datos de LLOPIS UBEDA MIGUEL ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LLOPIS UBEDA MIGUEL ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos