LLOPIS OLIART ENRIQUE
Informe ejecutivo de LLOPIS OLIART ENRIQUE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE LLOPIS OLIART ENRIQUE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HEALTHY DAY TO DAY SL | Administrador Unico | 27/09/2018 | |
DATA ROOM SERVICES DIGITAL ESPAÑA SL | Administrador Unico | 02/01/2014 | |
CENTA TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y EL CONOCIMIENTO SL | Administrador Unico | 04/08/2009 |
VINCULACIONES DE LLOPIS OLIART ENRIQUE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LLOPIS OLIART ENRIQUE
Empresa: HEALTHY DAY TO DAY SL
Administrador Unico
- Llopis Oliart Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35909 , F 195, S 8, H M 645197, I/A 2 (27/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-192-28
Empresa: DATA ROOM SERVICES DIGITAL ESPAÑA SL
Administrador Unico
- Llopis Oliart Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31764 , F 158, S 8, H M 571555, I/A 1 (02/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-6-28
Administrador Unico
- Llopis Oliart Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26769 , F 185, S 8, H M 482379, I/A 1 (04/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-153-28
Información de LLOPIS OLIART ENRIQUE
Mostramos los datos de LLOPIS OLIART ENRIQUE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LLOPIS OLIART ENRIQUE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos