LLOPIS MIRO MARIA DOLORES
Informe ejecutivo de LLOPIS MIRO MARIA DOLORES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE LLOPIS MIRO MARIA DOLORES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ELITE RECODE SL | Socio Unico | 17/07/2009 | 15/01/2013 |
ELITE RECODE SL | Administrador Unico | 10/02/2009 | 06/10/2009 |
VINCULACIONES DE LLOPIS MIRO MARIA DOLORES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LLOPIS MIRO MARIA DOLORES
Empresa: ELITE RECODE SL
Administrador Unico
- Llopis Miro Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3193 , F 204, S 8, H A 107075, I/A 4 (06/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-198-03
Empresa: ELITE RECODE SL
Nuevo Socio Único
- Llopis Miro Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3193 , F 204, S 8, H A 107075, I/A 3 (17/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-141-03
Empresa: ELITE RECODE SL
Administrador Unico
- Llopis Miro Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3193 , F 204, S 8, H A 107075, I/A 2 (10/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-36-03
Información de LLOPIS MIRO MARIA DOLORES
Mostramos los datos de LLOPIS MIRO MARIA DOLORES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LLOPIS MIRO MARIA DOLORES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos