LLOPIS LLOPIS MIGUEL ANGEL
Informe ejecutivo de LLOPIS LLOPIS MIGUEL ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE LLOPIS LLOPIS MIGUEL ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SENIOR FRUIT SL | Administrador Solidario | 10/06/2020 | |
INSECTICIDAS Y ABONOS LLOPIS Y LLOPIS SL | Administrador Solidario | 15/04/2019 | |
VOYAG FUTURE SL | Administrador Solidario | 27/07/2017 | |
INSECTICIDAS Y ABONOS LLOPIS Y LLOPIS SL | Apoderado Solidario | 15/11/2016 | |
INSECTICIDAS Y ABONOS LLOPIS Y LLOPIS SL | Apoderado Solidario | 02/04/2014 | |
INSECTICIDAS Y ABONOS LLOPIS Y LLOPIS SL | Apoderado Mancomunado | 07/10/2011 |
VINCULACIONES DE LLOPIS LLOPIS MIGUEL ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LLOPIS LLOPIS MIGUEL ANGEL
Empresa: SENIOR FRUIT SL
Administrador Solidario
- Llopis Llopis Miguel Angel
- Llopis Llopis Pascual
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10003, L 7285, F 58, S 8, H V 166703, I/A 4 (10/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-115-46
Empresa: APRICARE FRUIT SL
Administrador Solidario
- Llopis Llopis Miguel Angel
- Llopis Llopis Pascual
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9913, L 7195, F 83, S 8, H V 163594, I/A 5 (13/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-94-46
Administrador Solidario
- Llopis Llopis Miguel Angel
- Llopis Llopis Pascual
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3568, L 881, F 159, S 8, H V 12164, I/A 8 (15/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-78-46
Empresa: VOYAG FUTURE SL
Administrador Solidario
- Llopis Llopis Miguel Angel
- Llopis Llopis Pascual
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10317, L 7598, F 101, S 8, H V 177377, I/A 1 (27/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-147-46
Apoderado Solidario
- Llopis Llopis Enrique Jose
- Llopis Llopis Jose Manuel
- Llopis Llopis Juan Carlos
- Llopis Llopis Miguel Angel
- Llopis Llopis Pascual
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3568, L 881, F 158, S 8, H V 12164, I/A 7 (15/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-222-46
Administrador Solidario
- Llopis Llopis Miguel Angel
- Llopis Llopis Pascual
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9784, L 7066, F 86, S 8, H V 159178, I/A 1 (15/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-78-46
Apoderado Solidario
- Llopis Llopis Enrique Jose
- Llopis Llopis Jose Manuel
- Llopis Llopis Juan Carlos
- Llopis Llopis Miguel Angel
- Llopis Llopis Pascual
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3568, L 881, F 158, S 8, H V 12164, I/A 6 (02/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-69-46
Apoderado Mancomunado
- Llopis Llopis Enrique Jose
- Llopis Llopis Jose Manuel
- Llopis Llopis Juan Carlos
- Llopis Llopis Miguel Angel
- Llopis Llopis Pascual
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3568, L 881, F 157, S 8, H V 12164, I/A 5 (07/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-199-46
Información de LLOPIS LLOPIS MIGUEL ANGEL
Mostramos los datos de LLOPIS LLOPIS MIGUEL ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LLOPIS LLOPIS MIGUEL ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos