LLOPIS FRANCES FRANCISCO
Informe ejecutivo de LLOPIS FRANCES FRANCISCO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE LLOPIS FRANCES FRANCISCO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GRUPO INMOBILIARIA ALCOY SL | Socio Unico | 20/11/2014 | |
GRUPO INMOBILIARIA ALCOY SL | Administrador Unico | 24/01/2012 |
VINCULACIONES DE LLOPIS FRANCES FRANCISCO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LLOPIS FRANCES FRANCISCO
Empresa: GRUPO INMOBILIARIA ALCOY SL
Socio Único
- Llopis Frances Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1457 , F 116, S 8, H A 14173, I/A 13 (20/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-228-03
Empresa: NAVES Y CONDUCCIONES SA
Administrador Unico
- Llopis Frances Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2176 , F 98, S 8, H A 16132, I/A 22 (14/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-14-03
Empresa: GRUPO INMOBILIARIA ALCOY SL
Administrador Unico
- Llopis Frances Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1457 , F 116, S 8, H A 14173, I/A 11 (24/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-26-03
Información de LLOPIS FRANCES FRANCISCO
Mostramos los datos de LLOPIS FRANCES FRANCISCO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LLOPIS FRANCES FRANCISCO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos