LLOPIS BRUSTENGA ANTONIO
Informe ejecutivo de LLOPIS BRUSTENGA ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE LLOPIS BRUSTENGA ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MEDITERRANEA DE SERVICIOS DOMESTICOS E INDUSTRIALES SA | Vicepresidente | 08/04/2010 | 21/03/2011 |
MEDITERRANEA DE SERVICIOS DOMESTICOS E INDUSTRIALES SA | Consejero | 08/04/2010 | 21/03/2011 |
MEDITERRANEA DE SERVICIOS DOMESTICOS E INDUSTRIALES SA | Director Gerente | 17/06/2010 | 10/12/2010 |
VINCULACIONES DE LLOPIS BRUSTENGA ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LLOPIS BRUSTENGA ANTONIO
Consejero
- Llopis Brustenga Antonio
- Zamora Garcia Juan Bernardo
- Zamora Reyes Jorge Rafael
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
- Llopis Brustenga Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42270 , F 162, S 8, H B 89621, I/A 27 (21/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-63-08
Director Gerente
- Llopis Brustenga Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25357 , F 53, S 8, H B 89621, I/A 25 (10/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-244-08
Director Gerente
- Llopis Brustenga Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25357 , F 52, S 8, H B 89621, I/A 24 (17/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-122-08
Consejero
- Llopis Brustenga Antonio
- Zamora Garcia Juan Bernardo
- Zamora Reyes Jorge Rafael
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
- Llopis Brustenga Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25357 , F 52, S 8, H B 89621, I/A 23 (08/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-74-08
Consejero
- Jaime Santiago Semidey
- Juan Bernardo Zamora Garcia
- Llopis Brustenga Antonio
Presidente
Vicepresidente
- Llopis Brustenga Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25357 , F 52, S 8, H B 89621, I/A 23 (08/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-74-08
Información de LLOPIS BRUSTENGA ANTONIO
Mostramos los datos de LLOPIS BRUSTENGA ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LLOPIS BRUSTENGA ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos