LLOP VILANOVA AGUSTI
Informe ejecutivo de LLOP VILANOVA AGUSTI
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE LLOP VILANOVA AGUSTI
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PROXIMS SERVEIS A DOMICILI EI SL | Apoderado | 23/12/2011 | |
PROXIMS SERVEIS A DOMICILI EI SL | Apoderado | 13/12/2011 | |
INSTITUT D'OPINIO 2000 SL | Apoderado | 18/04/2011 | |
IMPULS AL BENESTAR SL | Apoderado | 28/09/2010 |
VINCULACIONES DE LLOP VILANOVA AGUSTI
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LLOP VILANOVA AGUSTI
Empresa: PROXIMS SERVEIS A DOMICILI EI SL
Apoderado
- Garriga Cuadras Francesc Xavier
- Homs Ferret Josep Oriol
- Llop Vilanova Agusti
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39279 , F 214, S 8, H B 226791, I/A 13 (23/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-5-08
Empresa: PROXIMS SERVEIS A DOMICILI EI SL
Apoderado
- Garriga Cuadras Francesc Xavier
- Homs Ferret Josep Oriol
- Llop Vilanova Agusti
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39279 , F 214, S 8, H B 226791, I/A 12 (13/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-242-08
Empresa: PROXIMS SERVEIS A DOMICILI EI SL
Apoderado
- Homs Ferret Oriol
- Llop Vilanova Agusti
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39279 , F 213, S 8, H B 226791, I/A 11 (13/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-242-08
Empresa: INSTITUT D'OPINIO 2000 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42498 , F 207, S 8, H B 410173, I/A 1 (18/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-84-08
Empresa: IMPULS AL BENESTAR SL
Apoderado
- Llop Vilanova Agusti
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37236 , F 65, S 8, H B 298544, I/A 10 (28/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-195-08
Empresa: PROXIMS SERVEIS A DOMICILI EI SL
Apoderado
- Llop Vilanova Agusti
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39279 , F 212, S 8, H B 226791, I/A 7 (16/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-165-08
Empresa: CAPIO SANIDAD SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Arias Menendez Nieves Elena
- Llop Vilanova Agusti
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24587 , F 102, S 8, H M 350156, I/A 27 (13/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-97-28
Información de LLOP VILANOVA AGUSTI
Mostramos los datos de LLOP VILANOVA AGUSTI que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LLOP VILANOVA AGUSTI, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos