LLOP ROMERO JOSE MARIA
Informe ejecutivo de LLOP ROMERO JOSE MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE LLOP ROMERO JOSE MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FOCUS SPAIN AND PORTUGAL SL | Administrador Unico | 14/05/2021 | |
FOCUS INVERSIONES GENERALES SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 12/04/2019 | |
FOCUS INVERSIONES GENERALES SL | Representante | 11/04/2019 | |
THINK TARGETING SL | Administrador Unico | 17/09/2013 |
VINCULACIONES DE LLOP ROMERO JOSE MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LLOP ROMERO JOSE MARIA
Empresa: FOCUS SPAIN AND PORTUGAL SL
Administrador Unico
- Llop Romero Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41897 , F 72, S 8, H M 741971, I/A 1 (14/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-96-28
Empresa: FOCUS INVERSIONES GENERALES SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Alcaina Martinez Pedro
- De La Cruz Calvo Manuel
- Llop Romero Jose Maria
- Perez Gracia Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39038 , F 53, S 8, H M 693630, I/A 2 (12/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-77-28
Empresa: FOCUS INVERSIONES GENERALES SL
Consejero
Presidente
Representante
- Alcaina Martinez Pedro
- Cano Gayo Manuel
- De La Cruz Calvo Manuel
- Llop Romero Jose Maria
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39038 , F 50, S 8, H M 693630, I/A 1 (11/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-76-28
Empresa: THINK TARGETING SL
Administrador Unico
- Llop Romero Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1261 , F 35, S 8, H LE 22412, I/A 1 (17/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-181-24
Información de LLOP ROMERO JOSE MARIA
Mostramos los datos de LLOP ROMERO JOSE MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LLOP ROMERO JOSE MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos