LLOP RENTERO EVA MARIA
Informe ejecutivo de LLOP RENTERO EVA MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE LLOP RENTERO EVA MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INTEGRALE TECHNOLOGY CONSULTING SL | Representante | 07/06/2023 |
VINCULACIONES DE LLOP RENTERO EVA MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LLOP RENTERO EVA MARIA
Empresa: INTEGRALE TECHNOLOGY CONSULTING SL
Administrador Unico
Representante
- Llop Rentero Eva Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28881 , F 170, S 8, H M 520053, I/A 4 (07/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-111-28
Empresa: INTEGRALE TECHNOLOGY CONSULTING SL
Administrador Mancomunado
Representante
- Corral Garrido Eugenio
- Llop Rentero Eva Maria
- Perez Riu Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28881 , F 170, S 8, H M 520053, I/A 4 (07/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-111-28
Empresa: INTEGRALE TECHNOLOGY CONSULTING SL
Administrador Mancomunado
Representante
- Corral Garrido Eugenio
- Llop Rentero Eva Maria
- Perez Riu Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28881 , F 170, S 8, H M 520053, I/A 3 (01/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-195-28
Empresa: INTEGRALE TECHNOLOGY CONSULTING SL
Administrador Mancomunado
Representante
- Esquivel Lopez Jose Andres
- Llop Rentero Eva Maria
- Perez Riu Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28881 , F 169, S 8, H M 520053, I/A 2 (11/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-158-28
Empresa: INTEGRALE TECHNOLOGY CONSULTING SL
Administrador Mancomunado
Representante
- Esquivel Lopez Jose Andres
- Llop Rentero Eva Maria
- Perez Riu Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28881 , F 168, S 8, H M 520053, I/A 1 (02/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-113-28
Información de LLOP RENTERO EVA MARIA
Mostramos los datos de LLOP RENTERO EVA MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LLOP RENTERO EVA MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos