LLOP ORRIT ANA-MARIA
Informe ejecutivo de LLOP ORRIT ANA-MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE LLOP ORRIT ANA-MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CUINA DEL PAIS SANTBERNAT SL | Socio Unico | 15/12/2016 | 08/02/2022 |
CUINA DEL PAIS SANTBERNAT SL | Administrador Unico | 17/08/2015 | 20/03/2017 |
VINCULACIONES DE LLOP ORRIT ANA-MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LLOP ORRIT ANA-MARIA
Empresa: CUINA DEL PAIS SANTBERNAT SL
Administrador Unico
- Llop Orrit Ana-maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1363 , F 126, S 8, H L 27289, I/A 9 (20/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-59-25
Empresa: CUINA DEL PAIS SANTBERNAT SL
Nuevo Socio Único
- Llop Orrit Ana-maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1363 , F 124, S 8, H L 27289, I/A 7 (15/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-242-25
Empresa: CUINA DEL PAIS SANTBERNAT SL
Administrador Unico
- Llop Orrit Ana-maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1363 , F 124, S 8, H L 27289, I/A 6 (17/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-161-25
Información de LLOP ORRIT ANA-MARIA
Mostramos los datos de LLOP ORRIT ANA-MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LLOP ORRIT ANA-MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos