LLONGUERAS VILA ROSA
Informe ejecutivo de LLONGUERAS VILA ROSA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE LLONGUERAS VILA ROSA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FUTUR 2000 PATRIMONIAL SL | Apoderado Solidario | 03/06/2016 |
VINCULACIONES DE LLONGUERAS VILA ROSA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LLONGUERAS VILA ROSA
Empresa: FUTUR 2000 PATRIMONIAL SL
Apoderado Solidario
- Llongueras Vila Rosa
- Paloma Reina Cristobal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32872 , F 39, S 8, H B 220158, I/A 10 (03/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-112-08
Empresa: FUTUR 2000 PATRIMONIAL SL
Administrador
- Llongueras Vila Rosa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32872 , F 38, S 8, H B 220158, I/A 7 (26/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-189-08
Empresa: SUCONSPA SA
Administrador Unico
- Llongueras Vila Rosa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32198 , F 82, S 8, H B 16377, I/A 20 (19/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-119-08
Empresa: SUCONSPA SA
Administrador Unico
- Llongueras Vila Rosa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32198 , F 81, S 8, H B 16377, I/A 18 (29/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-88-08
Empresa: SUCONSPA SA
Administrador Unico
- Llongueras Vila Rosa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32198 , F 81, S 8, H B 16377, I/A 18 (29/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-88-08
Información de LLONGUERAS VILA ROSA
Mostramos los datos de LLONGUERAS VILA ROSA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LLONGUERAS VILA ROSA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos