LLONGUERAS FANE CARINA
Informe ejecutivo de LLONGUERAS FANE CARINA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE LLONGUERAS FANE CARINA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DALSA SA | REPR.143 RRM | 27/05/2022 | |
DALSA SA | REPR.143 RRM | 17/05/2017 | |
CENTER MAR INVERSIONS SL | Presidente | 26/11/2013 | |
CENTER MAR INVERSIONS SL | Consejero | 19/02/2009 | |
CENTER MAR INVERSIONS SL | Consejero Delegado | 19/02/2009 |
VINCULACIONES DE LLONGUERAS FANE CARINA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LLONGUERAS FANE CARINA
Empresa: DALSA SA
Administrador Solidario
REPR.143 RRM
- Llongueras Fane Carina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24185 , F 10, S 8, H B 68220, I/A 13 (27/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-106-08
Empresa: DALSA SA
Administrador Solidario
REPR.143 RRM
- Llongueras Fane Carina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24185 , F 9, S 8, H B 68220, I/A 12 (17/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-98-08
Empresa: CENTER MAR INVERSIONS SL
Presidente
- Llongueras Fane Carina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34052 , F 99, S 8, H B 86126, I/A 10 (26/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-232-08
Empresa: CENTER MAR INVERSIONS SL
Consejero Delegado
- Llongueras Fane Carina
Consejero
- Fane Pares Enriqueta
- Llongueras Arola Juan
- Llongueras Fane Carina
- Llongueras Fane Monica
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34052 , F 96, S 8, H B 86126, I/A 6 (19/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-45-08
Información de LLONGUERAS FANE CARINA
Mostramos los datos de LLONGUERAS FANE CARINA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LLONGUERAS FANE CARINA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos