LLONCH CALAFELL MARIA ANGELES
Informe ejecutivo de LLONCH CALAFELL MARIA ANGELES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE LLONCH CALAFELL MARIA ANGELES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LLONCH CALAFELL SA | Consejero | 19/07/2024 | |
LLONCH CALAFELL SA | Consejero Delegado Mancomunado | 19/07/2024 |
VINCULACIONES DE LLONCH CALAFELL MARIA ANGELES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LLONCH CALAFELL MARIA ANGELES
Empresa: LLONCH CALAFELL SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Llonch Calafell Esteve
- Llonch Calafell Jaume
- Llonch Calafell Maria Angeles
- Llonch Calafell Mariona
Consejero
- Calafell Prat Maria Gloria
- Llonch Calafell Esteve
- Llonch Calafell Jaume
- Llonch Calafell Maria Angeles
- Llonch Calafell Mariona
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 76823, I/A 15 (19/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-144-08
Empresa: LLONCH CALAFELL SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Llonch Calafell Esteve
- Llonch Calafell Jaume
- Llonch Calafell Maria Angeles
- Llonch Calafell Mariona
Consejero
- Calafell Prat Maria Gloria
- Llonch Calafell Esteve
- Llonch Calafell Jaume
- Llonch Calafell Maria Angeles
- Llonch Calafell Mariona
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 76823, I/A 15 (19/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-144-08
Empresa: LLAR D'INFANTS PRIMAVERA SL
Administrador Solidario
- Llonch Calafell Maria Angeles
- Llonch Calafell Mariona
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31899 , F 47, S 8, H B 200352, I/A 4 (29/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-25-08
Empresa: LLONCH CALAFELL SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Llonch Calafell Esteve
- Llonch Calafell Jaume
- Llonch Calafell Maria Angeles
- Llonch Calafell Mariona
Consejero
- Calafell Prat Maria Gloria
- Llonch Calafell Esteve
- Llonch Calafell Jaume
- Llonch Calafell Maria Angeles
- Llonch Calafell Mariona
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24808 , F 206, S 8, H B 76823, I/A 12 N (18/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-229-08
Empresa: LLONCH CALAFELL SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Llonch Calafell Esteve
- Llonch Calafell Jaume
- Llonch Calafell Maria Angeles
- Llonch Calafell Mariona
Consejero
- Calafell Prat Maria Gloria
- Llonch Calafell Esteve
- Llonch Calafell Jaume
- Llonch Calafell Maria Angeles
- Llonch Calafell Mariona
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24808 , F 206, S 8, H B 76823, I/A 13 (18/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-227-08
Empresa: LLONCH CALAFELL SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Llonch Calafell Esteve
- Llonch Calafell Jaume
- Llonch Calafell Maria Angeles
- Llonch Calafell Mariona
Consejero
- Calafell Prat Maria Gloria
- Llonch Calafell Esteve
- Llonch Calafell Jaume
- Llonch Calafell Maria Angeles
- Llonch Calafell Mariona
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24808 , F 206, S 8, H B 76823, I/A 12 (19/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-162-08
Empresa: LLONCH CALAFELL SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Llonch Calafell Esteve
- Llonch Calafell Jaume
- Llonch Calafell Maria Angeles
- Llonch Calafell Mariona
Consejero
- Calafell Prat Maria Gloria
- Llonch Calafell Esteve
- Llonch Calafell Jaume
- Llonch Calafell Maria Angeles
- Llonch Calafell Mariona
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24808 , F 206, S 8, H B 76823, I/A 12 (19/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-162-08
Empresa: LLONCH CALAFELL SA
Apoderado
Consejero Delegado Mancomunado
- Llonch Calafell Esteve
- Llonch Calafell Jaume
- Llonch Calafell Maria Angeles
- Llonch Calafell Mariona
Consejero
- Calafell Prat Maria Gloria
- Llonch Calafell Esteve
- Llonch Calafell Jaume
- Llonch Calafell Maria Angeles
- Llonch Calafell Mariona
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24808 , F 204, S 8, H B 76823, I/A 11 (17/12/2009)
CVE: BORME-A-2010-1-08
Información de LLONCH CALAFELL MARIA ANGELES
Mostramos los datos de LLONCH CALAFELL MARIA ANGELES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LLONCH CALAFELL MARIA ANGELES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos