LLONA GOROSTIAGA JOSE MARIA
Informe ejecutivo de LLONA GOROSTIAGA JOSE MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 6
CARGOS DE LLONA GOROSTIAGA JOSE MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PROYECTOS GAB SL | Administrador Unico | 05/11/2019 | |
JUNTAS Y COMPENSADORES SL | Administrador Unico | 05/10/2010 | |
BIKAR INTERNATIONAL SUPPLIES SL | Administrador Unico | 05/10/2010 |
VINCULACIONES DE LLONA GOROSTIAGA JOSE MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LLONA GOROSTIAGA JOSE MARIA
Empresa: BIKAUCHO SL
Administrador Unico
- Llona Gorostiaga Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3918 , F 161, S 8, H BI 28497, I/A 5 (18/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-23-48
Empresa: PROYECTOS GAB SL
Administrador Unico
- Llona Gorostiaga Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3862 , F 175, S 8, H BI 26959, I/A 8 (05/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-219-48
Empresa: LEIMOTIV HOLDING 2007 SL
Apoderado
- Llona Gorostiaga Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4732 , F 188, S 8, H BI 47242, I/A 12 (11/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-242-48
Empresa: GRUPO DE FUNDICIONES TS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Fernandez Gomez Jorge Diego
- Llona Gorostiaga Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1929 , F 166, S 8, H SS 7286, I/A 28 (16/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-203-20
Empresa: LEIMOTIV HOLDING 2007 SL
Apoderado
- Llona Gorostiaga Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4732 , F 186, S 8, H BI 47242, I/A 9 (01/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-156-48
Apoderado
- Llona Gorostiaga Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4518 , F 85, S 8, H BI 28642, I/A 16 (25/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-25-48
Empresa: SYNERTECH INGENIERIA SL
Apoderado
- Llona Gorostiaga Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4992 , F 221, S 8, H BI 53322, I/A 3 (21/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-25-48
Empresa: BIKAR INTERNATIONAL SUPPLIES SL
Administrador Unico
- Llona Gorostiaga Jose Maria
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3606 , F 75, S 8, H BI 20711, I/A 4 (05/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-204-48
Empresa: JUNTAS Y COMPENSADORES SL
Administrador Unico
- Llona Gorostiaga Jose Maria
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3567 , F 81, S 8, H BI 19915, I/A 6 (05/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-201-48
Empresa: BIKAUCHO SL
Administrador Unico
- Llona Gorostiaga Jose Maria
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3918 , F 159, S 8, H BI 28497, I/A 4 (05/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-201-48
VER MAS ACTOS
Información de LLONA GOROSTIAGA JOSE MARIA
Mostramos los datos de LLONA GOROSTIAGA JOSE MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LLONA GOROSTIAGA JOSE MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos