LLOMPART PETIDIEZ SEBASTIAN
Informe ejecutivo de LLOMPART PETIDIEZ SEBASTIAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE LLOMPART PETIDIEZ SEBASTIAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PUIG DE SANTA MAGDALENA SL | Administrador Unico | 17/01/2022 |
VINCULACIONES DE LLOMPART PETIDIEZ SEBASTIAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LLOMPART PETIDIEZ SEBASTIAN
Empresa: PUIG DE SANTA MAGDALENA SL
Administrador Unico
- Llompart Petidiez Sebastian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2930 , F 164, S 8, H PM 92791, I/A 1 (17/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-15-07
Empresa: UNIK LOUNGE CLUB SL
Administrador Unico
- Llompart Petidiez Sebastian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2855 , F 8, S 8, H PM 88810, I/A 3 (02/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-45-07
Empresa: UNIK LOUNGE CLUB SL
Administrador Unico
- Llompart Petidiez Sebastian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2855 , F 5, S 8, H PM 88810, I/A 1 (15/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-100-07
Empresa: UNIK LOUNGE CLUB SL
Socio Único
- Llompart Petidiez Sebastian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2855 , F 5, S 8, H PM 88810, I/A 1 (15/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-100-07
Información de LLOMPART PETIDIEZ SEBASTIAN
Mostramos los datos de LLOMPART PETIDIEZ SEBASTIAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LLOMPART PETIDIEZ SEBASTIAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos