LLOMPART GUAL DE TORRELLA JOSE FRANCISCO
Informe ejecutivo de LLOMPART GUAL DE TORRELLA JOSE FRANCISCO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE LLOMPART GUAL DE TORRELLA JOSE FRANCISCO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
XINXELL RESTAURACION SL | Apoderado | 09/05/2023 | |
GEA RESTAURACION 22 SL | Apoderado | 22/02/2023 | |
BI CALA COMPTESSA SL | Apoderado | 06/11/2018 | |
NORTON SHORES SL | Administrador Unico | 14/02/2012 |
VINCULACIONES DE LLOMPART GUAL DE TORRELLA JOSE FRANCISCO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LLOMPART GUAL DE TORRELLA JOSE FRANCISCO
Empresa: XINXELL RESTAURACION SL
Apoderado
- Llompart Gual De Torrella Jose Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3003 , F 92, S 8, H PM 96750, I/A 2 (09/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-92-07
Empresa: GEA RESTAURACION 22 SL
Apoderado
- Llompart Gual De Torrella Jose Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2980 , F 95, S 8, H PM 95479, I/A 2 (22/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-42-07
Empresa: BI CALA COMPTESSA SL
Apoderado
- Llompart Gual De Torrella Jose Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2787 , F 80, S 8, H PM 85309, I/A 2 (06/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-218-07
Empresa: NORTON SHORES SL
Administrador Unico
- Llompart Gual De Torrella Jose Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2487 , F 45, S 8, H PM 68977, I/A 1 (14/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-38-07
Información de LLOMPART GUAL DE TORRELLA JOSE FRANCISCO
Mostramos los datos de LLOMPART GUAL DE TORRELLA JOSE FRANCISCO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LLOMPART GUAL DE TORRELLA JOSE FRANCISCO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos