LLODRA GALMES ANTONI
Informe ejecutivo de LLODRA GALMES ANTONI
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE LLODRA GALMES ANTONI
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NOVA MAPINI SL | Apoderado Solidario | 19/04/2024 | |
MUEBLES J LLODRA SL | Administrador Unico | 21/03/2023 |
VINCULACIONES DE LLODRA GALMES ANTONI
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LLODRA GALMES ANTONI
Empresa: NOVA MAPINI SL
Apoderado Solidario
- Llodra Galmes Antoni
- Serra Sureda Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2449 , F 49, S 8, H PM 66970, I/A 5 (19/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-82-07
Empresa: NOVA MAPINI SL
Administrador Mancomunado
- Llodra Galmes Antoni
- Parera Riera Bartomeu
- Serra Sureda Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2449 , F 49, S 8, H PM 66970, I/A 4 (07/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-53-07
Empresa: MUEBLES J LLODRA SL
Administrador Unico
- Llodra Galmes Antoni
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1616 , F 60, S 8, H PM 30851, I/A 3 (21/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-62-07
Empresa: MUEBLES J LLODRA SL
Administrador Solidario
- Galmes Servera Coloma
- Llodra Galmes Antoni
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1616 , F 60, S 8, H PM 30851, I/A 3 (21/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-62-07
Empresa: NOVA MAPINI SL
Administrador Mancomunado
- Llodra Galmes Antoni
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2449 , F 48, S 8, H PM 66970, I/A 2 (22/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-142-07
Información de LLODRA GALMES ANTONI
Mostramos los datos de LLODRA GALMES ANTONI que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LLODRA GALMES ANTONI, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos