LLOBREGAT CARBONELL FRANCISCO JOSE
Informe ejecutivo de LLOBREGAT CARBONELL FRANCISCO JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 21
Empresas activas: 12
Cargos inactivos: 9
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE LLOBREGAT CARBONELL FRANCISCO JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ASUNCION HIPOTECAS CAMPELLO SL | Administrador Unico | 13/08/2024 | |
ASUNCION HIPOTECAS CAMPELLO SL | Socio Unico | 13/08/2024 | |
INMUEBLE RUBEN DARIO SL | Administrador Unico | 29/07/2024 | |
INMUEBLE JORGE JUAN SL | Administrador Unico | 29/07/2024 | |
INMUEBLE JORGE JUAN SL | Socio Unico | 29/07/2024 | |
INMUEBLE RUBEN DARIO SL | Socio Unico | 29/07/2024 | |
SEALKOM INGENIERIA Y DISTRIBUCION SL | Administrador Unico | 31/05/2024 | |
ARCO IRIS SERVICIOS DE CINE Y TV SL | Socio Unico | 31/05/2024 | |
ENERGLEAM SL | Administrador Unico | 31/05/2024 | |
ASUNCION HIPOTECAS ESPAÑA SL | Socio Unico | 31/05/2024 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE LLOBREGAT CARBONELL FRANCISCO JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LLOBREGAT CARBONELL FRANCISCO JOSE
Empresa: ASUNCION HIPOTECAS CAMPELLO SL
Administrador Unico
- Llobregat Carbonell Francisco Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H A 193056, I/A 1 (13/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-160-03
Empresa: ASUNCION HIPOTECAS CAMPELLO SL
Socio Único
- Llobregat Carbonell Francisco Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H A 193056, I/A 1 (13/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-160-03
Empresa: ARCO IRIS SERVICIOS DE CINE Y TV SL
Administrador Unico
- Llobregat Carbonell Francisco Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H A 191702, I/A 2 (30/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-150-03
Empresa: INMUEBLE JORGE JUAN SL
Administrador Unico
- Llobregat Carbonell Francisco Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H A 192744, I/A 1 (29/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-149-03
Empresa: INMUEBLE JORGE JUAN SL
Socio Único
- Llobregat Carbonell Francisco Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H A 192744, I/A 1 (29/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-149-03
Empresa: INMUEBLE RUBEN DARIO SL
Administrador Unico
- Llobregat Carbonell Francisco Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H A 192742, I/A 1 (29/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-149-03
Empresa: INMUEBLE RUBEN DARIO SL
Socio Único
- Llobregat Carbonell Francisco Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H A 192742, I/A 1 (29/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-149-03
Empresa: ASUNCION HIPOTECAS ESPAÑA SL
Administrador Unico
- Llobregat Carbonell Francisco Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H A 191708, I/A 1 (31/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-109-03
Empresa: ASUNCION HIPOTECAS ESPAÑA SL
Socio Único
- Llobregat Carbonell Francisco Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H A 191708, I/A 1 (31/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-109-03
Empresa: ENERGLEAM SL
Administrador Unico
- Llobregat Carbonell Francisco Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H A 191704, I/A 1 (31/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-109-03
VER MAS ACTOS
Información de LLOBREGAT CARBONELL FRANCISCO JOSE
Mostramos los datos de LLOBREGAT CARBONELL FRANCISCO JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LLOBREGAT CARBONELL FRANCISCO JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos