LLOBET URGELL GERMAN
Informe ejecutivo de LLOBET URGELL GERMAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 6
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 6
CARGOS DE LLOBET URGELL GERMAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NUEVA GERTI SL | REPR.143 RRM | 23/07/2024 | |
COMESTIBLES ANTONIO SL | Administrador Solidario | 01/06/2022 | |
INVERSIONES GERTI SL | REPR.143 RRM | 20/05/2021 | |
WORLD OF WOLVES SL | REPR.143 RRM | 19/12/2017 | |
THREE LITTLE LLOPS SL | Administrador Unico | 27/07/2016 | |
GIP ASSESSORS I PROJECTES TECNICS SL | Administrador Unico | 15/10/2014 |
VINCULACIONES DE LLOBET URGELL GERMAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LLOBET URGELL GERMAN
Empresa: NUEVA GERTI SL
Administrador Solidario
REPR.143 RRM
- Bosch Sillero Juan
- Llobet Urgell German
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 619174, I/A 1 (23/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-145-08
Empresa: VANIS TIME SL
Administrador Unico
- Llobet Urgell German
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43381 , F 101, S 8, H B 427395, I/A 4 (29/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-5-08
Empresa: FRESTAN PROYECTOS SL
Administrador Solidario
- Bosch Sillero Juan
- Llobet Urgell German
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48055 , F 86, S 8, H B 570865, I/A 4 (22/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-145-08
Empresa: FRESTAN PROYECTOS SL
Administrador Solidario
- Bosch Sillero Juan
- Llobet Urgell German
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48055 , F 85, S 8, H B 570865, I/A 3 (13/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-117-08
Empresa: COMESTIBLES ANTONIO SL
Administrador Solidario
- Bosch Sillero Juan
- Llobet Urgell German
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48330 , F 206, S 8, H B 580303, I/A 1 (01/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-108-08
Empresa: PLAÇA REIAL LOUNGE SL
Administrador Unico
- Llobet Urgell German
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47814 , F 22, S 8, H B 563071, I/A 2 (13/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-243-08
Empresa: ORION TRANSFER SL
Administrador Unico
- Llobet Urgell German
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47236 , F 132, S 8, H B 545663, I/A 3 (10/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-240-08
Empresa: LIVING SPACE BUSINESS SL
Administrador Unico
- Llobet Urgell German
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45995 , F 190, S 8, H B 506300, I/A 5 (25/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-210-08
Empresa: INVERSIONES GERTI SL
Administrador Solidario
REPR.143 RRM
- Bosch Sillero Juan
- Llobet Urgell German
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47828 , F 141, S 8, H B 563499, I/A 1 (20/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-101-08
Empresa: PLAÇA REIAL LOUNGE SL
Administrador Unico
- Llobet Urgell German
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47814 , F 22, S 8, H B 563071, I/A 1 (14/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-95-08
VER MAS ACTOS
Información de LLOBET URGELL GERMAN
Mostramos los datos de LLOBET URGELL GERMAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LLOBET URGELL GERMAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos