LLOBET MONTERDE FERRAN
Informe ejecutivo de LLOBET MONTERDE FERRAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE LLOBET MONTERDE FERRAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GRUPO FOMO SL | Administrador Unico | 21/02/2024 | |
MONT&MONT SL | Administrador Unico | 22/10/2021 | |
UNITED GAMERS SL | Administrador Solidario | 05/06/2020 |
VINCULACIONES DE LLOBET MONTERDE FERRAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LLOBET MONTERDE FERRAN
Empresa: GRUPO FOMO SL
Administrador Unico
- Llobet Monterde Ferran
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 49151 , F 1, S 8, H B 609520, I/A 1 (21/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-42-08
Empresa: MONT&MONT SL
Administrador Unico
- Llobet Monterde Ferran
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48026 , F 201, S 8, H B 569932, I/A 1 (22/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-209-08
Empresa: ULTIMATE GAMERS SL
Administrador Solidario
- Llobet Monterde Ferran
- Martinez Lopez Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47330 , F 140, S 8, H B 548741, I/A 1 (05/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-113-08
Empresa: CACHIMBERS SL
Liquidador Mancomunado
- Borras Bonet Mauro
- Llobet Monterde Ferran
- Martinez Segarra Adrian
- Oliva Vinal Alex
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46568 , F 26, S 8, H B 523995, I/A 2 (29/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-234-08
Empresa: CACHIMBERS SL
Administrador Mancomunado
- Borras Bonet Mauro
- Llobet Monterde Ferran
- Martinez Segarra Adrian
- Oliva Vinal Alex
Liquidador Mancomunado
- Borras Bonet Mauro
- Llobet Monterde Ferran
- Martinez Segarra Adrian
- Oliva Vinal Alex
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46568 , F 26, S 8, H B 523995, I/A 2 (29/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-234-08
Empresa: CACHIMBERS SL
Administrador Mancomunado
- Borras Bonet Mauro
- Llobet Monterde Ferran
- Martinez Segarra Adrian
- Oliva Vinal Alex
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46568 , F 25, S 8, H B 523995, I/A 1 (21/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-190-08
Información de LLOBET MONTERDE FERRAN
Mostramos los datos de LLOBET MONTERDE FERRAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LLOBET MONTERDE FERRAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos