LLOBERA MORGADES TERESA
Informe ejecutivo de LLOBERA MORGADES TERESA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 11
Empresas inactivas: 9
CARGOS DE LLOBERA MORGADES TERESA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COSTA DAURADA CONFORT SL | Administrador Unico | 01/07/2020 | |
COSTA DAURADA CONFORT SL | Liquidador | 01/07/2020 | 01/07/2020 |
GESTIONS INMOBILIARIES I LLOGUERS CONFORT SL | Administrador Unico | 29/06/2020 | |
EXPLOTACIONS INMOBILIARIES COSTA DAURADA SL | Administrador Unico | 29/06/2020 | |
ESTORIL CONFORT SL | Administrador Unico | 29/06/2020 | |
COMARRUGA CONFORT SL | Administrador Unico | 29/06/2020 | |
FINQUES COMA-RUGA CONFORT SL | Administrador Unico | 29/06/2020 | |
COMA-RUGA CONFORT ADMINISTRACIONS SL | Administrador Solidario | 29/06/2020 | |
ASSEGEST VENDRELL SL | Administrador Unico | 28/04/2017 | |
ASSEGEST CONFORT SL | Administrador Unico | 23/02/2010 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE LLOBERA MORGADES TERESA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LLOBERA MORGADES TERESA
Empresa: COSTA DAURADA CONFORT SL
Liquidador
- Llobera Morgades Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1963 , F 177, S 8, H T 28562, I/A 3 (01/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-131-43
Empresa: COSTA DAURADA CONFORT SL
Administrador Unico
- Llobera Morgades Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1963 , F 177, S 8, H T 28562, I/A 3 (01/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-131-43
Administrador Unico
- Llobera Morgades Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 738 , F 174, S 8, H T 1581, I/A 9 (29/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-130-43
Empresa: COMA-RUGA CONFORT ADMINISTRACIONS SL
Administrador Solidario
- Llobera Morgades Teresa
- Maldonado Gili Josep
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2064 , F 219, S 8, H T 30754, I/A 4 (29/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-128-43
Empresa: FINQUES COMA-RUGA CONFORT SL
Administrador Unico
- Llobera Morgades Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1654 , F 148, S 8, H T 22096, I/A 5 (29/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-128-43
Empresa: COMARRUGA CONFORT SL
Administrador Unico
- Llobera Morgades Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 966 , F 217, S 8, H T 7710, I/A 6 (29/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-128-43
Empresa: ESTORIL CONFORT SL
Administrador Unico
- Llobera Morgades Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 978 , F 11, S 8, H T 7953, I/A 9 (29/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-128-43
Administrador Unico
- Llobera Morgades Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 713 , F 45, S 8, H T 952, I/A 15 (29/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-128-43
Empresa: ASSEGEST VENDRELL SL
Administrador Unico
- Llobera Morgades Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1352 , F 119, S 8, H T 15931, I/A 5 (28/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-86-43
Empresa: ASSEGEST CONFORT SL
Liquidador
- Llobera Morgades Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1936 , F 215, S 8, H T 27964, I/A 3 (23/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-44-43
VER MAS ACTOS
Información de LLOBERA MORGADES TERESA
Mostramos los datos de LLOBERA MORGADES TERESA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LLOBERA MORGADES TERESA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos