LLOBERA GILI ROSA
Informe ejecutivo de LLOBERA GILI ROSA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 10
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE LLOBERA GILI ROSA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MERCADOS CENTRALES DE ABASTECIMIENTO DE PALMA DE MALLORCA SA | Apoderado Mancomunado | 19/06/2012 | 10/11/2021 |
MERCADOS CENTRALES DE ABASTECIMIENTO DE PALMA DE MALLORCA SA | M.C.Com.Perm | 19/06/2012 | 24/02/2016 |
MERCADOS CENTRALES DE ABASTECIMIENTO DE PALMA DE MALLORCA SA | Vicepresidente | 19/06/2012 | 24/02/2016 |
MERCADOS CENTRALES DE ABASTECIMIENTO DE PALMA DE MALLORCA SA | Vicep.C.Perm | 19/06/2012 | 24/02/2016 |
MERCADOS CENTRALES DE ABASTECIMIENTO DE PALMA DE MALLORCA SA | Consejero | 19/06/2012 | 24/02/2016 |
CARN ILLA SA | Liquidador Mancomunado | 28/12/2012 | 17/01/2013 |
CARN ILLA SA | Vicepresidente | 13/07/2012 | 28/12/2012 |
CARN ILLA SA | Consejero | 13/07/2012 | 28/12/2012 |
CARN ILLA SA | Vicepresidente | 18/11/2011 | 18/11/2011 |
CARN ILLA SA | Consejero | 18/11/2011 | 18/11/2011 |
VINCULACIONES DE LLOBERA GILI ROSA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LLOBERA GILI ROSA
Apoderado Mancomunado
- Benito Roser Maria Teresa
- Costa Porto Pedro
- Costa Porto Pedro
- Garcia Torrens Antolin
- Llobera Gili Rosa
- Martin Perdiz Antonia
- Martin Perdiz Antonia
- Martinez Galiano Julio
- Martinez Galiano Julio
- Mir Ramonell Roser
- Monjo Tomas Antonio Jose
- Moragues Escudero Begoña
- Morell Ramis Pedro
- Sanchez Muñoz Begoña
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2143 , F 167, S 8, H PM 21833, I/A 65 (10/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-220-07
Consejero
M.C.Com.Perm
Pre.Com.Perm
Presidente
Sec.Com.Perm
Vicep.C.Perm
- Crespo Albelda Jose Antonio
- Llobera Gili Rosa
Vicepresidente
- Llobera Gili Rosa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2143 , F 162, S 8, H PM 21833, I/A 59 (24/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-42-07
Empresa: CARN ILLA SA
Liquidador Mancomunado
- Garcias Simon Antoni
- Llobera Gili Rosa
- Monjo Tomas Toni
- Rigo Rigo Lorenzo
- Soriano Torres Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2518 , F 45, S 8, H PM 37303, I/A 19 (17/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-21-07
Empresa: CARN ILLA SA
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1800 , F 127, S 8, H PM 37303, I/A 18 (28/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-6-07
Empresa: CARN ILLA SA
Consejero
Liquidador Mancomunado
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Llobera Gili Rosa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1800 , F 127, S 8, H PM 37303, I/A 18 (28/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-6-07
Empresa: CARN ILLA SA
Apoderado
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Llobera Gili Rosa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1800 , F 127, S 8, H PM 37303, I/A 17 (13/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-141-07
Apoderado Mancomunado
- Benito Roser Maria Teresa
- Llobera Gili Rosa
- Martinez Galiano Julio
- Morell Ramis Pedro
Apoderado
Consejero
M.C.Com.Perm
Pre.Com.Perm
Presidente
Sec.Com.Perm
Vicep.C.Perm
- Crespo Albelda Jose Antonio
- Llobera Gili Rosa
Vicepresidente
- Crespo Albelda Jose Antonio
- Llobera Gili Rosa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2143 , F 157, S 8, H PM 21833, I/A 55 (19/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-122-07
Empresa: CARN ILLA SA
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Llobera Gili Rosa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1800 , F 105, S 8, H PM 37303, I/A 16 (18/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-228-07
Empresa: CARN ILLA SA
Apoderado
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Llobera Gili Rosa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1800 , F 105, S 8, H PM 37303, I/A 15 (18/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-225-07
Información de LLOBERA GILI ROSA
Mostramos los datos de LLOBERA GILI ROSA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LLOBERA GILI ROSA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos