LLISO AGUILAR JOSE MARIA
Informe ejecutivo de LLISO AGUILAR JOSE MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE LLISO AGUILAR JOSE MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VALLIPE SL | Administrador Unico | 30/03/2015 | 19/12/2016 |
ARISTAL NEGOCIOS SL | Administrador Unico | 02/03/2010 | |
ARISTAL NEGOCIOS SL | Liquidador Unico | 02/03/2010 | 02/03/2010 |
ROSSODISERA SL | Administrador Unico | 22/02/2010 | |
ROSSODISERA SL | Liquidador | 22/02/2010 | 22/02/2010 |
VINCULACIONES DE LLISO AGUILAR JOSE MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LLISO AGUILAR JOSE MARIA
Empresa: VALLIPE SL
Administrador Unico
- Lliso Aguilar Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6008, L 3314, F 5, S 8, H V 58853, I/A 9 (19/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-244-46
Empresa: VALLIPE SL
Administrador Unico
- Lliso Aguilar Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6008, L 3314, F 5, S 8, H V 58853, I/A 8 (30/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-65-46
Empresa: ARISTAL NEGOCIOS SL
Liquidador Unico
- Lliso Aguilar Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7420, L 4721, F 207, S 8, H V 88558, I/A 3 (02/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-48-46
Empresa: ARISTAL NEGOCIOS SL
Administrador Unico
- Lliso Aguilar Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7420, L 4721, F 207, S 8, H V 88558, I/A 3 (02/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-48-46
Empresa: ROSSODISERA SL
Liquidador
- Lliso Aguilar Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6331, L 3636, F 58, S 8, H V 65643, I/A 3 (22/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-42-46
Empresa: ROSSODISERA SL
Administrador Unico
- Lliso Aguilar Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6331, L 3636, F 58, S 8, H V 65643, I/A 3 (22/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-42-46
Información de LLISO AGUILAR JOSE MARIA
Mostramos los datos de LLISO AGUILAR JOSE MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LLISO AGUILAR JOSE MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos