LLINAS VERA MARIA DEL CARMEN
Informe ejecutivo de LLINAS VERA MARIA DEL CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE LLINAS VERA MARIA DEL CARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
JOSE LLINAS E HIJOS SL | Apoderado Solidario | 16/05/2014 |
VINCULACIONES DE LLINAS VERA MARIA DEL CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LLINAS VERA MARIA DEL CARMEN
Empresa: CAR PORT SL
Administrador Solidario
- Llinas Vera Daniel
- Llinas Vera Jaume
- Llinas Vera Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31086 , F 184, S 8, H B 113616, I/A 8 (05/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-134-08
Empresa: CAR PORT SL
Administrador Solidario
- Llinas Vera Daniel
- Llinas Vera Jaume
- Llinas Vera Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31086 , F 183, S 8, H B 113616, I/A 6 N (27/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-233-08
Empresa: CAR PORT SL
Administrador Solidario
- Llinas Vera Daniel
- Llinas Vera Jaume
- Llinas Vera Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31086 , F 184, S 8, H B 113616, I/A 7 (27/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-231-08
Empresa: STEEL LOGISTICS CANTABRIA SL
Administrador Solidario
- Boira Mosull Clemente Jose
- Llinas Vera Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39138 , F 38, S 8, H B 340696, I/A 9 (29/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-191-08
Empresa: JOSE LLINAS E HIJOS SL
Apoderado Solidario
- Llinas Vera Jaume
- Llinas Vera Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44043 , F 191, S 8, H B 445495, I/A 4 (16/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-96-08
Empresa: STEEL LOGISTICS CANTABRIA SL
Administrador Solidario
- Boira Mosull Clemente Jose
- Llinas Vera Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39138 , F 38, S 8, H B 340696, I/A 8 (03/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-237-08
Empresa: STEEL LOGISTICS CANTABRIA SL
Administrador Solidario
- Hereza Franco Manuel
- Llinas Vera Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39138 , F 38, S 8, H B 340696, I/A 8 (03/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-237-08
Empresa: CAR PORT SL
Administrador Solidario
- Llinas Vera Daniel
- Llinas Vera Jaume
- Llinas Vera Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31086 , F 183, S 8, H B 113616, I/A 6 (23/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-66-08
Empresa: CAR PORT SL
Administrador Unico
- Llinas Vera Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31086 , F 183, S 8, H B 113616, I/A 6 (23/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-66-08
Empresa: CAR PORT SL
Administrador Unico
- Llinas Vera Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31086 , F 183, S 8, H B 113616, I/A 5 (27/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-192-08
VER MAS ACTOS
Información de LLINAS VERA MARIA DEL CARMEN
Mostramos los datos de LLINAS VERA MARIA DEL CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LLINAS VERA MARIA DEL CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos