LLINAS VERA JORGE
Informe ejecutivo de LLINAS VERA JORGE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
VINCULACIONES DE LLINAS VERA JORGE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LLINAS VERA JORGE
Empresa: SERVICARPORT SA
Apoderado Solidario
- Llinas Vera Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 83807, I/A 15 (12/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-117-08
Empresa: TRANSPORTES HNOS HUERTA SA
Liquidador
- Llinas Vera Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25093 , F 91, S 8, H B 83807, I/A 14 (08/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-33-08
Empresa: TRANSPORTES HNOS HUERTA SA
Liquidador
- Llinas Vera Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25093 , F 90, S 8, H B 83807, I/A 11 (18/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-119-08
Empresa: TRANSPORTES HNOS HUERTA SA
Consejero Delegado
Consejero
- Huerta Fernandez Benjamin
- Huertas Ferreiros Jose Carlos
- Llinas Vera Jaume
- Llinas Vera Jorge
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25093 , F 90, S 8, H B 83807, I/A 11 (18/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-119-08
Empresa: TRANSPORTES HNOS HUERTA SA
Consejero Delegado
Consejero
- Huerta Fernandez Benjamin
- Huertas Ferreiros Jose Carlos
- Llinas Vera Jaume
- Llinas Vera Jorge
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25093 , F 86, S 8, H B 83807, I/A 10 (13/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-182-08
Información de LLINAS VERA JORGE
Mostramos los datos de LLINAS VERA JORGE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LLINAS VERA JORGE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos